Klavs Esbjerg
Erhvervsaktiv siden: | 28. apr. 2009 (15 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | KLAVS ESBJERG HOLDING ApS (Stifter) |
Største overskud: | 140.260' DKK Klavs Esbjerg Holding ApS (2022) |
Største underskud: | -4.503' DKK Enhance TopCo ApS (2022) |
Største egenkapital: | 232.638' DKK Enhance TopCo ApS (2022) |
Største gæld: | 41.449' DKK EPISTA IT ApS (Nu: Epista Life Science A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 69 årsværk hos EPISTA IT ApS (Nu: Epista Life Science A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Epista Life Science A/S (15 år 4 måneder) |
Seed: 554737947
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2009 hos KLAVS ESBJERG HOLDING ApS som Stifter, Ejer og Direktør. Virksomheden blev alene grundlagt af Klavs Esbjerg der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Stifter, Ejer og Direktør havde Klavs i 12 år 7 måneder, inden stoppet den 20. december 2021.
Virksomheden specialiserede sig indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2020 kunne fremvise et overskud på 3.538' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 20. december 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Klavs Esbjerg Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Enhance TopCo ApS
Via Klavs Esbjerg Holding ApS -
Enhance BidCo ApS
Via Enhance TopCo ApS -
Epista Life Science A/S
Via Enhance BidCo ApS -
Genau & More A/S
Via Epista Life Science A/S -
GMP4Pharma ApS
Via Epista Life Science A/S
Direktørposter (4)
-
Enhance TopCo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2022 -
Epista Life Science A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.04.2009 -
Enhance BidCo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2022 -
Klavs Esbjerg Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2021
Bestyrelsesposter (2)
-
Epista Life Science A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.09.2013 -
Genau & More A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.02.2024
Tidslinje (19)
-
Genau & More A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.02.2024
Registreringsdato: 29.02.2024 -
Klavs Esbjerg Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.09.2023
Registreringsdato: 13.09.2023 -
Klavs Esbjerg Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 12.09.2023
Registreringsdato: 12.09.2023
Blå bog (fortsat)
Klavs har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
29.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Epista Life Science A/S -
Direktør
31.05.2022 - Stadig aktiv
Ejer
29.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via Klavs Esbjerg Holding ApS -
Direktør
31.05.2022 - Stadig aktiv
Ejer
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Enhance TopCo ApS -
Ejer
20.12.2021 - 12.09.2023
Direktør og Reel ejer
20.12.2021 - Stadig aktiv
Ejer
13.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
26.02.2014 - 01.04.2023
Ejerandel: 42,44%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Klavs Esbjerg Holding ApS fremviste et overskud på 140.260' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Enhance TopCo ApS fremviste et underskud på 4.503' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 12.469' DKK (EPISTA IT ApS (Nu: Epista Life Science A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.614' DKK (Enhance TopCo ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 232.555' DKK (Enhance TopCo ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 6.197' DKK (Genau & More A/S).
En af de forbindelser som går igen i Klavs' netværk er Agnes Pilmann Esbjerg.