Kirstine Damkjær
Erhvervsaktiv: | 10. nov. 1976 - 26. maj 2024 |
Karrieren startede hos: | ROBERT DAMKJÆR HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 113.220' DKK BLADT INDUSTRIES A/S (Nu: CS WIND Offshore A/S) (2016) |
Største underskud: | -377.441' DKK BLADT HOLDING A/S (Nu: CS WIND Offshore DK Holding A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 536.262' DKK BLADT INDUSTRIES HOLDING A/S (Nu: CS WIND Offshore Holding A/S) (2021) |
Største gæld: | 1.340.213' DKK EKSPORT KREDIT FINANSIERING A/S (2016) |
Flest årsværk: | 491 årsværk hos BLADT HOLDING A/S (Nu: CS WIND Offshore DK Holding A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ROBERT DAMKJÆR HOLDING A/S (20 år 10 måneder) |
Seed: 2080326322
Karrieren som erhvervsperson startede for nu mange år siden hos ROBERT DAMKJÆR HOLDING A/S (tidligere T.D. SPECIALITY FOOD TRADING ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Kirstine Damkjær i 20 år 10 måneder, før stoppet d. 30. september 1997.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 4.439' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
DAMKJÆR HOLDING A/S
Ejerandel: 20-24.99% -
Elvic ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
ROBERT DAMKJÆR HOLDING A/S
Via DAMKJÆR HOLDING A/S -
KERUBIA ApS
Via ROBERT DAMKJÆR HOLDING A/S -
ROBERT DAMKJÆR A/S
Via ROBERT DAMKJÆR HOLDING A/S
Tidslinje (54)
-
Navigare Capital Partners A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2024
Registreringsdato: 31.05.2024 -
Elvic ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.05.2024
Registreringsdato: 26.05.2024 -
PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.05.2024
Registreringsdato: 26.05.2024
Blå bog (fortsat)
Kirstine har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Reel ejer
01.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Bestyrelsesmedlem
22.03.2022 - 31.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
15.11.2023 - 26.05.2024
Ejer
15.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
18.12.2019 - 26.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Kirstine Damkjær er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• DAMKJÆR HOLDING A/S (ejer pt. 20%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 46.016' DKK.
• Elvic ApS (ejer pt. 100%).
I samme organisation finder man også holdingselskabet ROBERT DAMKJÆR HOLDING A/S (20%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Kirstine Damkjær, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kirstine Damkjær har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos AQUAPRI HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 21.801' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos BLADT HOLDING A/S (Nu: CS WIND Offshore DK Holding A/S) der præsenterede et underskud på 377.441' DKK.
Kirstine har i alt siddet i bestyrelsen hos 23 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 20 år 10 måneder fra 1976 til 1997 hos ROBERT DAMKJÆR HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.285' DKK (Fonden Planetary Responsibility Foundation).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 377.441' DKK (BLADT HOLDING A/S (Nu: CS WIND Offshore DK Holding A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 85.544' DKK (Resource Denmark ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -156.713' DKK (BLADT INDUSTRIES HOLDING A/S (Nu: CS WIND Offshore Holding A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Kirstine' netværk er Marianne Matzen.