Birgitte Skadhede Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1991 (32 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | BOOKERS & CO/1 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.310' DKK ACTIVATUM A/S (2018-19) |
Største underskud: | -110' DKK ACTIVATUM A/S (2013-14) |
Største egenkapital: | 3.677' DKK ACTIVATUM A/S (2020-21) |
Største gæld: | 3.483' DKK ACTIVATUM A/S (2018-19) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ACTIVATUM A/S (2023-24) |
Længste aktivitet: | Direktør af ACTIVATUM A/S (21 år 4 måneder) |
Seed: 1176296460
Det hele startede for alvor en dag i 1991 ved BOOKERS & CO/1 A/S (tidligere A/S PSE NR. 4487) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Birgitte Skadhede Nielsen i 2 år 9 måneder, før stoppet den 26. juli 1994.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 22. december 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ACTIVATUM A/S
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
ACTIVATUM A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2003
Bestyrelsesposter (1)
-
ACTIVATUM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.10.2007
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
ACTIVATUM A/S (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.06.2010
Registreringsdato: 20.06.2010 -
ACTIVATUM A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.10.2007
Registreringsdato: 11.10.2007 -
PUNKT 1 SUPERMARKED A/S (Nu: PARK INVEST A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.08.2007
Registreringsdato: 02.08.2007
Blå bog (fortsat)
Birgitte har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 1 måned.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.05.2003 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
11.10.2007 - Stadig aktiv
Ejer
20.06.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
13.02.1997 - 30.09.1997
Bestyrelsesmedlem
09.01.1998 - 02.08.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.10.1991 - 26.07.1994
Ejerandel: Intet ejerskab
Birgitte Skadhede Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem ved ACTIVATUM A/S der præsenterede et overskud på 2.310' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem ved ACTIVATUM A/S der præsenterede et underskud på 110' DKK.
Birgitte har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 11 måneder fra 2007 til i dag hos ACTIVATUM A/S.
En af de forbindelser som går igen i Birgitte' netværk er Tommy Nielsen.