Jørgen Winther Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 2. sep. 1996 (28 år) |
Karrieren startede hos: | HUITFELDT INVEST A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 25.578' DKK TRANSAXIOM (DK) A/S (Nu: BluJay Solutions A/S) (2017-18) |
Største underskud: | -8.181' DKK FWN HOLDING ApS (2023) |
Største egenkapital: | 184.337' DKK TRANSAXIOM (DK) A/S (Nu: BluJay Solutions A/S) (2023-24) |
Største gæld: | 97.391' DKK TRANSAXIOM (DK) A/S (Nu: BluJay Solutions A/S) (2019-20) |
Flest årsværk: | 29 årsværk hos TRANSAXIOM (DK) A/S (Nu: BluJay Solutions A/S) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Direktør af CHRIVIC ApS (11 år 10 måneder) |
Seed: 2147204359
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1996 ved HUITFELDT INVEST A/S (tidligere PRO SERVICE ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jørgen Winther Nielsen i 11 år 6 måneder, før stoppet den 12. marts 2008.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013-14 kunne vise et overskud på 1.215' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 25. september 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CHRIVIC ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
CV Bygge Entreprise ApS
Via CHRIVIC ApS -
Komplementar Udklitgård ApS
Via CHRIVIC ApS -
Udklitgård P/S
Via Komplementar Udklitgård ApS
Direktørposter (6)
-
CV Bygge Entreprise ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.02.2021 -
CHRIVIC ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.11.2012 -
FWN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.10.2022 -
NIELSEN FINANS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.10.2022 -
HN HOLDING AF 2009 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.10.2022 -
FWN EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.10.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (33)
-
Komplementar Udklitgård ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.06.2023
Registreringsdato: 09.06.2023 -
Udklitgård P/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.06.2023
Registreringsdato: 09.06.2023 -
NIELSEN FINANS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.10.2022
Registreringsdato: 10.10.2022
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
10.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Ejer
10.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via CHRIVIC ApS -
Stifter og Direktør
05.11.2012 - Stadig aktiv
Ejer
01.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor CHRIVIC ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.336' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor FWN HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 8.181' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 6.585' DKK (TRANSAXIOM (DK) A/S (Nu: BluJay Solutions A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8.181' DKK (FWN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 184.337' DKK (TRANSAXIOM (DK) A/S (Nu: BluJay Solutions A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.113' DKK (CHRIVIC ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Christoffer Schelde Winther Nielsen.