Michael Sheedy Gehlert
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1989 (35 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | DJURS PLAST A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.545' DKK SKOVDYRKERFORENINGEN VESTJYLLAND (Nu: SKOVDYRKERFORENINGEN VESTJYLLAND A.M.B.A) (2018-19) |
Største underskud: | -742' DKK GREEN PRODUCT A/S (2015-16) |
Største egenkapital: | 24.419' DKK SKOVDYRKERFORENINGEN VESTJYLLAND (Nu: SKOVDYRKERFORENINGEN VESTJYLLAND A.M.B.A) (2022-23) |
Største gæld: | 18.966' DKK SKOVDYRKERFORENINGEN VESTJYLLAND (Nu: SKOVDYRKERFORENINGEN VESTJYLLAND A.M.B.A) (2013-14) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos SKOVDYRKERFORENINGEN VESTJYLLAND (Nu: SKOVDYRKERFORENINGEN VESTJYLLAND A.M.B.A) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SKOVDYRKERFORENINGEN VESTJYLLAND A.M.B.A (25 år 2 måneder) |
Seed: 629282468
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1989 ved DJURS PLAST A/S (tidligere A/S PSE 14 NR. 1260) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Michael Sheedy Gehlert i 18 år 6 måneder, før fratrædelsen den 22. februar 2008.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen fremstilling af spil og legetøj. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 86' DKK.
Bestyrelsesposter (2)
-
SKOVDYRKERFORENINGEN VESTJYLLAND A.M.B.A
Bestyrelsesmedlem (Skovrider)Indtrådt: 23.06.1999 -
GREEN PRODUCT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
GREEN PRODUCT A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2019
Registreringsdato: 01.05.2019 -
A/S PSE 14 NR. 1260 (Nu: DJURS PLAST A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.02.2008
Registreringsdato: 22.02.2008 -
SKOVDYRKERFORENINGEN VESTJYLLAND (Nu: SKOVDYRKERFORENINGEN VESTJYLLAND A.M.B.A) (Skovrider)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.06.1999
Registreringsdato: 23.06.1999
Blå bog (fortsat)
Michael har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 1 måned.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.06.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.08.1989 - 22.02.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Sheedy Gehlert har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem ved SKOVDYRKERFORENINGEN VESTJYLLAND (Nu: SKOVDYRKERFORENINGEN VESTJYLLAND A.M.B.A) der præsenterede et overskud på 2.545' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved GREEN PRODUCT A/S der præsenterede et underskud på 579' DKK.
Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 25 år 2 måneder fra 1999 til i dag hos SKOVDYRKERFORENINGEN VESTJYLLAND A.M.B.A.
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Per Kamp.