Else Kjems
Erhvervsaktiv siden: | 24. maj 1985 (39 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | KJELD BECH HANSEN. ESBJERG ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.617' DKK MATERIALISTEN I SÆDDING CENTRET ApS (Nu: KJELD BECH HANSEN. ESBJERG ApS) (2017) |
Største underskud: | -2.299' DKK MATERIALISTEN I SÆDDING CENTRET ApS (Nu: KJELD BECH HANSEN. ESBJERG ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 31.070' DKK MATERIALISTEN I SÆDDING CENTRET ApS (Nu: KJELD BECH HANSEN. ESBJERG ApS) (2021) |
Største gæld: | 5.385' DKK MATERIALISTEN I SÆDDING CENTRET ApS (Nu: KJELD BECH HANSEN. ESBJERG ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos MATERIALISTEN I SÆDDING CENTRET ApS (Nu: KJELD BECH HANSEN. ESBJERG ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af KJELD BECH HANSEN. ESBJERG ApS (39 år 3 måneder) |
Seed: 1935706959
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1985 i KJELD BECH HANSEN. ESBJERG ApS (tidligere MATERIALISTEN I SÆDDING CENTRET ApS) i hvervet som Direktør og Ejer. Hvervet som Direktør har Else Kjems nu besiddet i 39 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 1.199' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KJELD BECH HANSEN. ESBJERG ApS
Ejerandel: 15-19.99%
Indirekte ejede Selskaber (12)
-
Altinvest ApS
Via KJELD BECH HANSEN. ESBJERG ApS -
Imbro - Højbjerg III A/S
Via KJELD BECH HANSEN. ESBJERG ApS -
BoligInvest Frederiksberg A/S
Via KJELD BECH HANSEN. ESBJERG ApS -
Ejendomsudviklingsselskabet Åboulevard 53 ApS
Via BoligInvest Frederiksberg A/S -
Ejendomsselskabet Åboulevard 53 ApS
Via Ejendomsudviklingsselskabet Åboulevard 53 ApS -
Imbro Vækst - Aarhus City A/S
Via KJELD BECH HANSEN. ESBJERG ApS -
MB Langelandsgade ApS
Via Imbro Vækst - Aarhus City A/S -
Imbro Vækst - Holstebro A/S
Via KJELD BECH HANSEN. ESBJERG ApS -
Byhusene Holstebro ApS
Via Imbro Vækst - Holstebro A/S -
Imbro Zero2 - Soleil Invest A/S
Via KJELD BECH HANSEN. ESBJERG ApS -
Blue Funds - Herfølge ApS
Via KJELD BECH HANSEN. ESBJERG ApSNyt selskab -
Bjergvej 1 ApS
Via Blue Funds - Herfølge ApSNyt selskab
Direktørposter (1)
-
KJELD BECH HANSEN. ESBJERG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.05.1985
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
KJELD BECH HANSEN. ESBJERG ApS (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.11.2009
Registreringsdato: 18.11.2009 -
ÅÆØ 467 ApS (Nu: MATERIALISTEN ESBJERG NORD ApS)
Fratrådt som direktørDato: 28.02.2007
Registreringsdato: 28.02.2007 -
ÅÆØ 467 ApS (Nu: MATERIALISTEN ESBJERG NORD ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 24.01.1992
Registreringsdato: 24.01.1992
Blå bog (fortsat)
Else har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
24.05.1985 - Stadig aktiv
Ejer
18.11.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Direktør
24.01.1992 - 28.02.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor MATERIALISTEN I SÆDDING CENTRET ApS (Nu: KJELD BECH HANSEN. ESBJERG ApS) landede et overskud på 2.617' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor MATERIALISTEN I SÆDDING CENTRET ApS (Nu: KJELD BECH HANSEN. ESBJERG ApS) landede et underskud på 2.299' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Else' netværk er Kjeld Bech Hansen.