Kjeld Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 6. maj 1982 (42 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | TK PROJEKTUDVIKLING A/S (Direktør) |
Største overskud: | 95.380' DKK VAT83 ApS (2020) |
Største underskud: | -42.690' DKK FALKONER KOLLEGIET ApS (Nu: CER III Denmark 4 Propco ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 551.696' DKK FSE-SALG.DK A/S (Nu: FS EJENDOMSSELSKAB A/S) (2015) |
Største gæld: | 377.502' DKK VAT83 ApS (2017) |
Flest årsværk: | 41 årsværk hos RED PROPERTY ADVISERS P/S (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af TJIP-CO A/S (16 år 9 måneder) |
Seed: 1580283205
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1982 i TK PROJEKTUDVIKLING A/S (tidligere J.O. NIELSEN, KOLIND ApS) med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Kjeld Pedersen i 12 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 19. december 1994.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor finansieringsvirksomhed i øvrigt. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 8. november 2005.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
PALÆ KØBENHAVN ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
TIK Holding ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Palæ 2 ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
RED PROPERTY ADVISERS P/S
Via PALÆ KØBENHAVN ApS -
RED TECH ApS
Via TIK Holding ApS -
ReData A/S
Via RED TECH ApS -
ReSep P/S
Via Palæ 2 ApS
Direktørposter (1)
-
TIK Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2021
Bestyrelsesposter (3)
-
Wind Selskabsadministration & Projektudvikling A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.05.2014 -
RED TECH ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.07.2021 -
RED PROPERTY ADVISERS P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.04.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (153)
-
ReSep P/S (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.03.2023
Registreringsdato: 06.03.2023 -
Palæ 2 ApS (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.02.2023
Registreringsdato: 14.02.2023 -
WIND ADMINISTRATION ApS (Nu: WA ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.08.2022
Registreringsdato: 19.08.2022
Blå bog (fortsat)
Kjeld har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
06.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
14.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
02.07.2021 - Stadig aktiv
Ejer
09.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via TIK Holding ApS -
Ejer
01.01.2015 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
21.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
01.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Kjeld Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TIK Holding ApS (33,33% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 43' DKK. Igennem holdingselskabet TIK Holding ApS har Kjeld derfor også ejerandele i RED TECH ApS (15-19.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Kjeld Pedersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kjeld Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i WIND EJENDOMME A/S (Nu: Wind Selskabsadministration & Projektudvikling A/S) der præsenterede et overskud på 4.861' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i WIND EJENDOMME A/S (Nu: Wind Selskabsadministration & Projektudvikling A/S) der præsenterede et underskud på 623' DKK.
Kjeld har i alt siddet i bestyrelsen hos 48 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 1 måned fra 1985 til 1999 hos RUTO A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.559' DKK (WIND ADMINISTRATION ApS (Nu: WA ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 528' DKK (RED TECH ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 125.975' DKK (VAT83 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.024' DKK (RED TECH ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kjeld' netværk er Bo Svensen-stevns.