Per Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 27. apr. 1993 (31 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | PER CHRISTENSEN AUTOMOBILER ApS (Ejer) |
Største overskud: | 12.683' DKK PER CHRISTENSEN AUTOMOBILER ApS (2013-14) |
Største underskud: | -38.527' DKK KG3 Gilleleje ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 107.683' DKK PER CHRISTENSEN AUTOMOBILER HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 114.874' DKK KG3 Gilleleje ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos PER CHRISTENSEN AUTOMOBILER ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af PER CHRISTENSEN AUTOMOBILER ApS (31 år 5 måneder) |
Seed: 1927912457
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1993 i PER CHRISTENSEN AUTOMOBILER ApS som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Per Christensen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Per nu besiddet i , og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PER CHRISTENSEN AUTOMOBILER HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
PER CHRISTENSEN AUTOMOBILER ApS
Via PER CHRISTENSEN AUTOMOBILER HOLDING ApS -
K/S Estate Ejendomme II
Via PER CHRISTENSEN AUTOMOBILER ApS -
Komplementarselskabet Estate Ejendomme II ApS
Via PER CHRISTENSEN AUTOMOBILER ApS -
Café Krøyers ApS
Via PER CHRISTENSEN AUTOMOBILER HOLDING ApS -
Lundgren VIP Vin & Tapas ApS
Via PER CHRISTENSEN AUTOMOBILER HOLDING ApS -
Lundgren VIP 2 Vin & Tapas ApS
Via Lundgren VIP Vin & Tapas ApS
Direktørposter (2)
-
PER CHRISTENSEN AUTOMOBILER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.12.1997 -
PER CHRISTENSEN AUTOMOBILER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.04.1993
Bestyrelsesposter (1)
-
Café Krøyers ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.03.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (24)
-
Krøyers Plads Erhvervsudlejning A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2019
Registreringsdato: 01.11.2019 -
FREDERIKSBORGVEJ 179 KBH ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.08.2018
Registreringsdato: 24.08.2018 -
FREDERIKSBORGVEJ 179 KBH ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.08.2018
Registreringsdato: 24.08.2018
Blå bog (fortsat)
Per har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
14.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via PER CHRISTENSEN AUTOMOBILER HOLDING ApS -
Stifter, Direktør og Ejer
23.12.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.12.2019 - 06.02.2023
Ejerandel: 33,3% -
Reel ejer
01.12.2019 - 17.06.2022
Ejerandel: 33,3% -
Reel ejer
01.07.2020 - 28.10.2021
Ejerandel: 37,5%
Per Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PER CHRISTENSEN AUTOMOBILER HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 107.683' DKK. Igennem sit holdingselskab PER CHRISTENSEN AUTOMOBILER HOLDING ApS har Per dermed også ejerandele i PER CHRISTENSEN AUTOMOBILER ApS (100%), Café Krøyers ApS (25-33.33%) & Lundgren VIP Vin & Tapas ApS (0%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Per Christensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Per Christensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem i FREDERIKSBORGVEJ 179 KBH ApS der præsenterede et overskud på 2.314' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem i Krøyers Plads Erhvervsudlejning A/S der præsenterede et underskud på 1.158' DKK.
Per har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 2 måneder fra 1997 til 2013 hos BELLA AUTO A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.086' DKK (Krøyers Plads Erhvervsudlejning A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7.117' DKK (KG3 Gilleleje ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 38.110' DKK (Krøyers Plads Erhvervsudlejning A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -54.895' DKK (KG3 Gilleleje ApS).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Kennerth Cassius Lundgren Eriksen.