Johannes Elbæk
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1989 (34 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | THORSENS KARTOFFELCENTER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 31.646' DKK VIDENCENTRET FOR LANDBRUG P/S (Nu: AFP 15 P/S) (2016) |
Største underskud: | -29.076' DKK PBH NR. 22.134 ApS (Nu: THORSENS CHIPSKARTOFLER A/S) (2022-23) |
Største egenkapital: | 259.033' DKK Energi Ikast Holding A/S (2023) |
Største gæld: | 320.651' DKK Energi Ikast Varme A/S (2023) |
Flest årsværk: | 620 årsværk hos VIDENCENTRET FOR LANDBRUG P/S (Nu: AFP 15 P/S) (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af THORSENS CHIPSKARTOFLER A/S (15 år 7 måneder) |
Seed: 1974494530
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1989 i THORSENS KARTOFFELCENTER A/S (tidligere A/S PSE NR. 3640) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Johannes Elbæk i 5 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 18. april 1995.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1995 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 18. april 1995.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J.Elbæk Consulting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (6)
-
Energi Ikast Service A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.06.2022 -
PENSIONSKASSEN FOR JORDBRUGSAKADEMIKERE OG DYRLÆGER
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.06.2023 -
Energi Ikast Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.06.2022 -
Energi Ikast Varme A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.06.2022 -
Ikast El Net A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 20.02.2024 -
Energi Ikast Fibernet A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.06.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (61)
-
Nyt Ikast El Net A/S (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.07.2024
Registreringsdato: 10.07.2024 -
Nyt Ikast El Net A/S (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.04.2024
Registreringsdato: 25.04.2024 -
Ikast El Net A/S (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.02.2024
Registreringsdato: 20.02.2024
Blå bog (fortsat)
Johannes har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
13.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
16.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Johannes Elbæk har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i VIDENCENTRET FOR LANDBRUG P/S (Nu: AFP 15 P/S) der præsenterede et overskud på 31.646' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i Energi Ikast Varme A/S der præsenterede et underskud på 7.554' DKK.
Johannes har i alt siddet i bestyrelsen hos 28 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år 7 måneder fra 1993 til 2008 hos THORSENS CHIPSKARTOFLER A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 9.812' DKK (Energi Ikast Holding A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.715' DKK (Energi Ikast Varme A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 259.033' DKK (Energi Ikast Holding A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -301' DKK (DLBR FORSIKRINGSMÆGLER A/S).
En af de forbindelser som går igen i Johannes' netværk er Jørgen Mosegaard.