Conni Eschen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1988 (35 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSSELSKABET TORVET ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.016' DKK HOLA A/S (2017) |
Største underskud: | -1.524' DKK HOLA A/S (2018) |
Største egenkapital: | 5.639' DKK HOLA A/S (2017) |
Største gæld: | 10.520' DKK HOLA A/S (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Ejendomsselskabet Ørnumvej 10, Korsør ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af EJENDOMSSELSKABET TORVET ApS (9 år 11 måneder) |
Seed: 581898048
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1988 ved EJENDOMSSELSKABET TORVET ApS (tidligere ASX 13954 ApS) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Conni Eschen i 9 år 11 måneder, før fratrædelsen den 20. september 1998.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 23. marts 2007.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
EH FORMUEFORVALTNING ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
Konsulentfirma Kim Hansen ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Ejendomsselskabet Ørnumvej 10, Korsør ApS
Via EH FORMUEFORVALTNING ApS -
HOLA A/S
Via Ejendomsselskabet Ørnumvej 10, Korsør ApS -
WOX INVEST ApS
Via EH FORMUEFORVALTNING ApS -
ZEGWAY ApS
Via WOX INVEST ApS -
MBA Slagelse ApS
Via WOX INVEST ApS
Tidslinje (4)
-
Konsulentfirma Kim Hansen ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.02.2024
Registreringsdato: 08.02.2024 -
EH FORMUEFORVALTNING ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.11.2023
Registreringsdato: 14.11.2023 -
ASX 13954 ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET TORVET ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.09.1998
Registreringsdato: 20.09.1998
Blå bog (fortsat)
Conni har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
08.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
14.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
14.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 6% -
Reel ejer
14.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
14.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25%
Conni Eschen ejer desuden også holdingselskabet HOLA A/S (ejer lige nu 6%). Gennem holdingselskabet HOLA A/S ejes der også andele i og .
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Conni Eschen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor EH FORMUEFORVALTNING ApS fremviste et overskud på 68' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 316' DKK (HOLA A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 65' DKK (WOX INVEST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.926' DKK (HOLA A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -118' DKK (WOX INVEST ApS).