Claus Nicolaj Svender
Erhvervsaktiv siden: | 5. dec. 1975 (48 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | C & K EJENDOMME XVI ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 12.814' DKK DANSK EJENDOMSOPSPARING A/S (2017) |
Største underskud: | -7.778' DKK BENDIX EJENDOMME AKTIESELSKAB (Nu: PLP KERTEMINDE EJENDOMME A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 32.311' DKK LÅN LET A/S (Nu: DAN-CAPITAL A/S) (2017) |
Største gæld: | 59.421' DKK BENDIX EJENDOMME AKTIESELSKAB (Nu: PLP KERTEMINDE EJENDOMME A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos MOTELET A/S (Nu: MOTEL X A/S) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af NS INVEST A/S (28 år 4 måneder) |
Seed: 1090284475
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor for flere år siden ved C & K EJENDOMME XVI ApS (tidligere PQX 186 ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Claus Nicolaj Svender i 27 år 5 måneder, før stoppet den 9. maj 2003.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor anden udlejning af boliger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 5. oktober 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NSRC Holding ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (14)
-
NS INVEST A/S
Via NSRC Holding ApS -
INVESTORFINANS A/S
Via NS INVEST A/S -
DAN-CAPITAL A/S
Via INVESTORFINANS A/S -
DANSK EJENDOMSOPSPARING A/S
Via DAN-CAPITAL A/S -
EJENDOMSSELSKABET SØHØJ III ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via DANSK EJENDOMSOPSPARING A/S -
K/S HILLERØD 3
Via EJENDOMSSELSKABET SØHØJ III ApS -
EJENDOMSSELSKABET SØHØJ II ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via DANSK EJENDOMSOPSPARING A/S -
K/S HILLERØD 2
Via EJENDOMSSELSKABET SØHØJ II ApS -
I/S Dragør
Via DANSK EJENDOMSOPSPARING A/SIkke offentliggjort -
I/S Århus II
Via DANSK EJENDOMSOPSPARING A/SIkke offentliggjort -
I/S Hørsholm
Via DANSK EJENDOMSOPSPARING A/SIkke offentliggjort -
DACMATECH A/S
Via NS INVEST A/S -
Svender & Braa ApS
Via NS INVEST A/S -
DANSKE BOLIGLÅN A/S
Via Svender & Braa ApS
Direktørposter (7)
-
DANSKE BOLIGLÅN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.08.2010 -
DAN-CAPITAL A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.04.2000 -
Svender & Braa ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.07.2012 -
INVESTORFINANS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.10.2003 -
NSRC Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.10.2015 -
NS INVEST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.04.1996 -
DANSK EJENDOMSOPSPARING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.08.2004
Bestyrelsesposter (9)
-
DANSKE BOLIGLÅN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.06.2006 -
DACMATECH A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.06.2010 -
R.B.S Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2022 -
EGHOLM INVEST ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.03.2017 -
IAS Produkt ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.06.2021 -
DAN-CAPITAL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.04.2000 -
INVESTORFINANS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.10.2003 -
NS INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.11.2012 -
DANSK EJENDOMSOPSPARING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.08.2004
Ejendomme (1)
Tidslinje (103)
-
JENSEN FURN ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.10.2023
Registreringsdato: 26.10.2023 -
JENSEN FURN ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 12.04.2023
Registreringsdato: 12.04.2023 -
R.B.S Invest ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2022
Registreringsdato: 01.05.2022
Blå bog (fortsat)
Claus har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 48 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
24.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
17.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
17.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Claus Nicolaj Svender er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NSRC Holding ApS (ejer lige nu 70%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3.607' DKK. Igennem holdingselskabet NSRC Holding ApS har Claus derfor også ejerandele i NS INVEST A/S (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Claus Nicolaj Svender, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Claus Nicolaj Svender har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved DANSK EJENDOMSOPSPARING A/S der præsenterede et overskud på 12.814' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved DANSK EJENDOMSOPSPARING A/S der præsenterede et underskud på 3.714' DKK.
Claus har i alt siddet i bestyrelsen hos 32 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 9 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 27 år 5 måneder fra 1975 til 2003 hos C & K EJENDOMME XVI ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 11.106' DKK (DANSKE BOLIGLÅN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7.778' DKK (BENDIX EJENDOMME AKTIESELSKAB (Nu: PLP KERTEMINDE EJENDOMME A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 25.730' DKK (LÅN LET A/S (Nu: DAN-CAPITAL A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (TryMeet ApS (Nu: Lapp Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Rasmus Bank Svender.