Kim Ulf Rehfeld Thodén
Erhvervsaktiv: | 1. nov. 1991 - 15. feb. 2024 |
Karrieren startede hos: | REHFELD OG CO. ApS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -29.681' DKK MoneyFlow Group IVS (Nu: MoneyFlow Group A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 38.625' DKK MoneyFlow Group IVS (Nu: MoneyFlow Group A/S) (2021) |
Største gæld: | 32.917' DKK Moneyflow 1 A/S (2022) |
Flest årsværk: | 27 årsværk hos MoneyFlow Group IVS (Nu: MoneyFlow Group A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af MoneyFlow Group A/S (6 år 1 måned) |
Seed: 725020832
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Kim Ulf Rehfeld Thodén. Den første gang Kim var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 1991 hos REHFELD OG CO. ApS (tidligere ADR AA028 ApS) med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Kim Ulf Rehfeld Thodén i 3 år 6 måneder, før stoppet d. 24. maj 1995.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor film- og videoproduktion. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. april 2001.
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
Moneyflow 1 A/S
Fratrådt som direktørDato: 15.02.2024
Registreringsdato: 15.02.2024 -
MoneyFlow Group IVS (Nu: MoneyFlow Group A/S)
Fratrådt som direktørDato: 15.02.2024
Registreringsdato: 15.02.2024 -
Moneyflow 1 A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.02.2024
Registreringsdato: 15.02.2024
Blå bog (fortsat)
Kim har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Karrieren har i alt varet 12 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
11.03.2020 - 15.02.2024
Ejerandel: 36% -
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
09.01.2018 - 15.02.2024
Reel ejer
12.02.2018 - 17.03.2020
Ejerandel: 36% -
Stifter og Ejer
02.08.2018 - 17.03.2023
Direktør
02.08.2018 - 26.08.2021
Reel ejer
16.06.2021 - 17.03.2023
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
27.09.2012 - 23.10.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.01.1995 - 19.06.1997
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor MoneyFlow Group IVS (Nu: MoneyFlow Group A/S) kunne offentliggøre et underskud på 29.681' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Werner Helmuth Storm Valeur.