Helle Fich Nørgaard
Erhvervsaktiv siden: | 2. dec. 1982 (41 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | JOHN NØRGAARD ADMINISTRATION A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.227' DKK JOHN NØRGAARD ERHVERVSEJENDOMME A/S (Nu: MA12 ApS) (2018) |
Største underskud: | -5.402' DKK VICH 2297 ApS (Nu: HELMA INVEST A/S) (2015) |
Største egenkapital: | 38.204' DKK JOHN NØRGAARD ERHVERVSEJENDOMME A/S (Nu: MA12 ApS) (2014) |
Største gæld: | 75.557' DKK JOHN NØRGAARD ERHVERVSEJENDOMME A/S (Nu: MA12 ApS) (2016) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos JOHN NØRGAARD ERHVERVSEJENDOMME A/S (Nu: MA12 ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HELMA INVEST A/S (30 år 10 måneder) |
Seed: 1267490877
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1982 i JOHN NØRGAARD ADMINISTRATION A/S (tidligere ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 19. FEBRUAR 1984 ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Helle Fich Nørgaard i 24 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 22. august 2007.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor administration af fast ejendom på kontraktbasis. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 22. august 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HELLE NØRGAARD HOLDING AALBORG ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
CK-FINANS A/S
Via HELLE NØRGAARD HOLDING AALBORG ApS -
Lundtofteparken 43A ApS
Via HELLE NØRGAARD HOLDING AALBORG ApS
Direktørposter (1)
-
HELLE NØRGAARD HOLDING AALBORG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.10.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
JOHN NØRGAARD ERHVERVSEJENDOMME A/S (Nu: MA12 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2021
Registreringsdato: 01.06.2021 -
VICH 2297 ApS (Nu: HELMA INVEST A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.02.2021
Registreringsdato: 08.02.2021 -
HELLE NØRGAARD HOLDING AALBORG ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.11.2013
Registreringsdato: 26.11.2013
Blå bog (fortsat)
Helle har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
15.10.2008 - Stadig aktiv
Ejer
26.11.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
27.06.2003 - 01.06.2021
Reel ejer
26.11.2013 - 31.10.2020
Reel ejer
01.11.2020 - 01.06.2021
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.04.1990 - 08.02.2021
Reel ejer
15.10.2008 - 31.10.2020
Reel ejer
01.11.2020 - 08.02.2021
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
26.11.2013 - 30.11.2020
Reel ejer
01.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
20.10.2015 - 12.11.2020
Reel ejer
13.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Helle Fich Nørgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HELLE NØRGAARD HOLDING AALBORG ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 19.816' DKK. Igennem holdingselskabet HELLE NØRGAARD HOLDING AALBORG ApS har Helle derfor også ejerandele i CK-FINANS A/S (50-66.65%) & Lundtofteparken 43A ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Helle Fich Nørgaard, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Helle Fich Nørgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i JOHN NØRGAARD ERHVERVSEJENDOMME A/S (Nu: MA12 ApS) der præsenterede et overskud på 8.227' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i VICH 2297 ApS (Nu: HELMA INVEST A/S) der præsenterede et underskud på 5.402' DKK.
Helle har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 30 år 10 måneder fra 1990 til 2021 hos HELMA INVEST A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.816' DKK (CK-FINANS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.666' DKK (JOHN NØRGAARD ERHVERVSEJENDOMME A/S (Nu: MA12 ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 27.105' DKK (CK-FINANS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.599' DKK (VICH 2297 ApS (Nu: HELMA INVEST A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Helle' netværk er John Nørgaard.