Alfred Richardt
Erhvervsaktiv siden: | 15. sep. 2005 (19 år) |
Karrieren startede hos: | BLEU MARINE ApS (Ejer) |
Største overskud: | 21' DKK KOMPLEMENTARSELSKABET FRANKRIG ApS (2020) |
Største underskud: | -16' DKK K/S RESIDENCE BLUE MARINE (2023) |
Største egenkapital: | 4.945' DKK K/S RESIDENCE LE QUARTIER LATIN (2015) |
Største gæld: | 148' DKK K/S RESIDENCE BLUE MARINE (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af BLEU MARINE ApS (19 år) |
Seed: 783901812
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2005 hos BLEU MARINE ApS (tidligere RESIDENCE BLEU MARINE ApS) i hvervet som Ejer, Stifter og Bestyrelsesmedlem. Det var sammen med kollegaerne Launy Rudebeck Lassen, Alex Lindsov, Poul Vilhelm Merrild, Alfred Per Christensen, Poul Henning Jensen, Henrik Damm Matthiesen, Jan Havsager, Else Braa Hummelgaard, Kate Jeanette Mønnich, Gitte Nielsen, Lisbeth Marvig Jensen, Leif Inge Mønnich at Alfred Richardt stiftede BLEU MARINE ApS den dag i september 2005. Titlen som Ejer, Stifter og Bestyrelsesmedlem har Alfred nu besiddet i 19 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 19 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 0' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BLEU MARINE ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S RESIDENCE BLUE MARINE
Via BLEU MARINE ApS
Direktørposter (1)
-
K/S RESIDENCE LE QUARTIER LATIN
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2010
Bestyrelsesposter (2)
-
BLEU MARINE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.09.2005 -
K/S RESIDENCE BLUE MARINE
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.03.2017
Tidslinje (10)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET FRANKRIG ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.06.2023
Registreringsdato: 20.06.2023 -
K/S RESIDENCE DESIRADE
Fratrådt som direktørDato: 15.05.2021
Registreringsdato: 15.05.2021 -
K/S RESIDENCE DU PORT
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017
Blå bog (fortsat)
Alfred har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
09.03.2017 - Stadig aktiv
Ejer
30.11.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager Via BLEU MARINE ApS -
Direktør
01.12.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
15.09.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Direktør
28.02.2012 - 20.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.12.2010 - 15.05.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor KOMPLEMENTARSELSKABET FRANKRIG ApS landede et overskud på 21' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor K/S RESIDENCE DESIRADE landede et underskud på 14' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6' DKK (KOMPLEMENTARSELSKABET FRANKRIG ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 16' DKK (K/S RESIDENCE BLUE MARINE).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.900' DKK (K/S RESIDENCE LE QUARTIER LATIN).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 135' DKK (RESIDENCE BLEU MARINE ApS (Nu: BLEU MARINE ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Alfred' netværk er Poul Vilhelm Merrild.