Annette Philipsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1993 (31 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | DECOMEC ApS (Direktør) |
Største overskud: | 412' DKK decomec ivs (Nu: decomec ApS) (2021) |
Største underskud: | -286' DKK decomec ivs (Nu: decomec ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 297' DKK decomec ivs (Nu: decomec ApS) (2023) |
Største gæld: | 888' DKK decomec ivs (Nu: decomec ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af decomec ApS (7 år 3 måneder) |
Seed: 638539146
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1993 ved DECOMEC ApS (tidligere VICH 3808 ApS) som Direktør. Rollen som Direktør havde Annette Philipsen i 3 år 2 måneder, før fratrædelsen den 4. oktober 1996.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1996 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 4. oktober 1996.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
decomec ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
decomec ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.05.2017
Tidslinje (6)
-
decomec ivs (Nu: decomec ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.01.2019
Registreringsdato: 02.01.2019 -
decomec ivs (Nu: decomec ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.12.2018
Registreringsdato: 01.12.2018 -
decomec ivs (Nu: decomec ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 30.05.2017
Registreringsdato: 30.05.2017
Blå bog (fortsat)
Annette har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
30.05.2017 - 01.12.2018
Direktør
30.05.2017 - Stadig aktiv
Ejer
02.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.08.1993 - 04.10.1996
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor decomec ivs (Nu: decomec ApS) fremviste et overskud på 412' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor decomec ivs (Nu: decomec ApS) fremviste et underskud på 286' DKK.