Kristoffer Morten Mikael Ole Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 9. nov. 1993 (30 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Tusass A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 237.596' DKK KNI-MIK PIGINNITTUT A/S (Nu: KNI A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -92.224' DKK ARCTIC PRIME COASTAL ApS (2021) |
Største egenkapital: | 1.535.201' DKK KNI-MIK PIGINNITTUT A/S (Nu: KNI A/S) (2021-22) |
Største gæld: | 1.310.634' DKK ARCTIC PRIME FISHERIES ApS (2023) |
Flest årsværk: | 806 årsværk hos KNI-MIK PIGINNITTUT A/S (Nu: KNI A/S) (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af Stone 56 (8 år 8 måneder) |
Seed: 1675316516
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1993 hos Tusass A/S (tidligere TELE ATTAVEQAATIT A/S) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Kristoffer Morten Mikael Ole Petersen i 1 år 5 måneder, inden stoppet den 7. maj 1995.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen fastnetbaseret telekommunikation. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 165.391' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Seafood North ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Bestyrelsesposter (2)
-
Sermiligaaq Fish ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2023 -
Seafood North ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.12.2023
Tidslinje (27)
-
Stone 56 (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
Seafood North ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2023
Registreringsdato: 01.12.2023 -
Seafood North ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2023
Registreringsdato: 01.12.2023
Blå bog (fortsat)
Kristoffer har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Reel ejer
31.10.2023 - Stadig aktiv
Ejer og Bestyrelsesmedlem
01.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
16.12.2015 - 21.08.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.03.2010 - 30.11.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.02.2012 - 20.11.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Kristoffer Morten Mikael Ole Petersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos Sermiligaaq Fish ApS der præsenterede et underskud på 12' DKK.
Kristoffer har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 8 måneder fra 2012 til 2014 hos Amto ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 172.178' DKK (KNI-MIK PIGINNITTUT A/S (Nu: KNI A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 26.379' DKK (ARCTIC PRIME FISHERIES ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 1.380.729' DKK (KNI-MIK PIGINNITTUT A/S (Nu: KNI A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -127.634' DKK (ARCTIC PRIME COASTAL ApS).