Jørgen Olesen
Erhvervsaktiv siden: | 16. nov. 1988 (35 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | CIVILINGENIØR BENT BØGH OG HUSTRU INGE BØGHS FOND (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 10.512' DKK CIVILINGENIØR BENT BØGH OG HUSTRU INGE BØGHS FOND (2020) |
Største underskud: | -5.083' DKK CIVILINGENIØR BENT BØGH OG HUSTRU INGE BØGHS FOND (2015) |
Største egenkapital: | 207.710' DKK CIVILINGENIØR BENT BØGH OG HUSTRU INGE BØGHS FOND (2023) |
Største gæld: | 151.650' DKK ØSTER DAL ApS (Nu: Trigon Ejendomme ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos CIVILINGENIØR BENT BØGH OG HUSTRU INGE BØGHS FOND (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CIVILINGENIØR BENT BØGH OG HUSTRU INGE BØGHS FOND (25 år 4 måneder) |
Seed: 2090025842
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1988 i CIVILINGENIØR BENT BØGH OG HUSTRU INGE BØGHS FOND som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jørgen Olesen i 25 år 4 måneder, inden stoppet d. 26. marts 2014.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 10.468' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
CIVILINGENIØR BENT BØGH OG HUSTRU INGE BØGHS FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.03.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
GREEN SOURCE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.03.2018
Registreringsdato: 21.03.2018 -
GREEN SOURCE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.03.2015
Registreringsdato: 18.03.2015 -
CIVILINGENIØR BENT BØGH OG HUSTRU INGE BØGHS FOND (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.03.2014
Registreringsdato: 26.03.2014
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
17.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,32% -
Bestyrelsesmedlem
18.03.2015 - 21.03.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.11.1988 - 26.03.2014
Bestyrelsesmedlem
26.03.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.03.2002 - 16.01.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.04.1996 - 10.05.2001
Ejerandel: Intet ejerskab
Jørgen Olesen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i CIVILINGENIØR BENT BØGH OG HUSTRU INGE BØGHS FOND der præsenterede et overskud på 10.512' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i CIVILINGENIØR BENT BØGH OG HUSTRU INGE BØGHS FOND der præsenterede et underskud på 5.083' DKK.
Jørgen har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 25 år 4 måneder fra 1988 til 2014 hos CIVILINGENIØR BENT BØGH OG HUSTRU INGE BØGHS FOND.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 10.468' DKK (CIVILINGENIØR BENT BØGH OG HUSTRU INGE BØGHS FOND).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.700' DKK (ØSTER DAL ApS (Nu: Trigon Ejendomme ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 207.710' DKK (CIVILINGENIØR BENT BØGH OG HUSTRU INGE BØGHS FOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 20.075' DKK (LERBÆK HOVEDGÅRD A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Sten Uggerhøj.