Jan Toft Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1993 (30 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | A/S SANITA TRÆFODTØJ (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 19.951' DKK PEPPERCORN A/S (Nu: CNS GROUP A/S) (2016) |
Største underskud: | -19.373' DKK PEPPERCORN A/S (Nu: CNS GROUP A/S) (2015) |
Største egenkapital: | 80.310' DKK ABENA GLOBAL SUPPLY A/S (2022-23) |
Største gæld: | 410.939' DKK ABENA GLOBAL SUPPLY A/S (2015-16) |
Flest årsværk: | 208 årsværk hos ABENA GLOBAL SUPPLY A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MASSO MIRA K/S (6 år) |
Seed: 1511109533
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1993 ved A/S SANITA TRÆFODTØJ som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Jan Toft Nielsen i 4 år 7 måneder, før fratrædelsen den 24. juni 1998.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor skotøjsfabrikker. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 8. oktober 2001.
Direktørposter (1)
-
ABENA GLOBAL SUPPLY A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2020
Tidslinje (13)
-
ABENA GLOBAL SUPPLY A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.2020
Registreringsdato: 01.10.2020 -
MASSO MIRA K/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.02.2011
Registreringsdato: 24.02.2011 -
MASSO MIRA KOMPLEMENTAR ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.01.2010
Registreringsdato: 20.01.2010
Blå bog (fortsat)
Jan har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.02.2005 - 24.02.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
21.02.2005 - 20.01.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.05.2004 - 13.04.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.10.2002 - 01.12.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år fra 2005 til 2011 hos MASSO MIRA K/S.
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Preben Terp-nielsen.