Jørn Mosegaard Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1993 (31 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | AQUA-LINE A/S (Direktør) |
Største overskud: | 64.244' DKK JM HOLDING MIDDELFART ApS (2016-17) |
Største underskud: | -2.158' DKK PL-VALVES A/S (2020-21) |
Største egenkapital: | 167.266' DKK JM HOLDING MIDDELFART ApS (2022-23) |
Største gæld: | 86.031' DKK JM EJENDOMME, MIDDELFART ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos PLAST-LINE A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af JM EJENDOMME, MIDDELFART ApS (20 år 10 måneder) |
Seed: 676067692
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1993 i AQUA-LINE A/S (tidligere ApS KBUS 38 NR. 2738) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Jørn Mosegaard Jensen i 11 år 1 måned, inden stoppet d. 28. maj 2004.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 28. maj 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JM HOLDING MIDDELFART ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
JM EJENDOMME, MIDDELFART ApS
Via JM HOLDING MIDDELFART ApS -
VANDTECH ApS
Via JM HOLDING MIDDELFART ApS -
PLAST-LINE A/S
Via JM HOLDING MIDDELFART ApS -
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 3
Via JM HOLDING MIDDELFART ApS -
PL-VALVES A/S
Via JM HOLDING MIDDELFART ApS
Direktørposter (2)
-
JM EJENDOMME, MIDDELFART ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.11.2003 -
JM HOLDING MIDDELFART ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.05.2004
Bestyrelsesposter (2)
-
PLAST-LINE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.05.2017 -
PL-VALVES A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.04.2020
Ejendomme (3)
Tidslinje (21)
-
GAVATEC A/S (Nu: Aktieselskabet af 22.06.2012) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.02.2024
Registreringsdato: 22.02.2024 -
GAVATEC A/S (Nu: Aktieselskabet af 22.06.2012) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2021
Registreringsdato: 31.08.2021 -
PL-VALVES A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2020
Registreringsdato: 01.04.2020
Blå bog (fortsat)
Jørn har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
28.05.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
11.11.2003 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.09.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
31.08.2021 - 11.12.2023
Bestyrelsesmedlem
31.08.2021 - 22.02.2024
Reel ejer
12.12.2023 - 13.08.2024
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.04.2020 - 31.05.2021
Bestyrelsesmedlem
01.04.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
29.08.2013 - 28.05.2019
Reel ejer
30.09.2014 - 17.09.2019
Ejerandel: 75%
Jørn Mosegaard Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JM HOLDING MIDDELFART ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 167.266' DKK. Gennem sit holdingselskab JM HOLDING MIDDELFART ApS har Jørn dermed også andele i JM EJENDOMME, MIDDELFART ApS (100%), VANDTECH ApS (20-24.99%), PLAST-LINE A/S (10-14.99%), Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 3 (10-14.99%) & PL-VALVES A/S (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jørn Mosegaard Jensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Jørn Mosegaard Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i PLAST-LINE A/S der præsenterede et overskud på 55.694' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i PL-VALVES A/S der præsenterede et underskud på 2.158' DKK.
Jørn har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 11 måneder fra 2004 til 2017 hos PLAST-LINE A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 55.694' DKK (PLAST-LINE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 167.266' DKK (JM HOLDING MIDDELFART ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 2.841' DKK (JM EJENDOMME, MIDDELFART ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jørn' netværk er Lasse Mosegård Jensen.