Andreas Kærsgaard Mylin
Dalsø Park 32, 3500 Værløse, DK Status: Aktiv Opdateret:
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HOLST, ADVOKATANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 5-9.99% -
JUT NR. 8000 ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HOLST, ADVOKATER ADVOKATPARTNERSELSKAB
Via HOLST, ADVOKATANPARTSSELSKAB
Bestyrelsesposter (29)
-
ALPHAFILM & KOMMUNIKATION ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
CITY-GRUPPEN HOLDING ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 06.09.2023 -
JUT NR. 8000 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2021 -
HOLST, ADVOKATANPARTSSELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2021 -
MHS Konsulentanpartsselskab UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
FØRDER ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
BOND INVEST ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
BCN SERVICE ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
CHARITYANTIVIRUS ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 02.02.2023 -
HOLST, ADVOKATER ADVOKATPARTNERSELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2021 -
Mezza Mela Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 29.08.2024 Ny -
Hultén Westh Holding IVS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 23.09.2020 -
JESK Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
bodymilk copenhagen ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
Danish Quality Denmark Aps UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 12.09.2024 Ny -
Coop Garage amba UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 12.09.2023 -
Supportyou ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
D. Bossen Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
Adzona Danmark ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 09.09.2022 -
S&P Global ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
Alternative Coaching ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
Cirkus Arli ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 29.11.2022 -
Boom Energy ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 28.08.2024 Ny -
MT Invest Cph ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
Warancade Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
Kassio ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
Kahujo ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 05.09.2024 Ny -
MAGA ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
METAWEB ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 24.05.2024
Ejendomme (5)
Tidslinje (2726)
-
SVENCO HOLDINGS ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.09.2024
Registreringsdato: 13.09.2024 -
LTD Holding ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.09.2024
Registreringsdato: 13.09.2024 -
Skjoldager Byg ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.09.2024
Registreringsdato: 13.09.2024
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?