Poul Fløe Leineweber
Erhvervsaktiv siden: | 15. jan. 1979 (45 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANSK FRYSETØRRING A/S (Direktør) |
Største overskud: | 32.527' DKK DANSK FRYSE-TØRRRING ApS (DANISH FREEZE-DRYING LTD) (Nu: DANSK FRYSETØRRING A/S) (2015) |
Største underskud: | -278.000' DKK Det Østasiatiske Kompagni A/S (2014) |
Største egenkapital: | 740.000' DKK Det Østasiatiske Kompagni A/S (2014) |
Største gæld: | 110.282' DKK DSHWOOD A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 66 årsværk hos DREIER & CO., NYBORG A/S (2017-18) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Det Østasiatiske Kompagni A/S (28 år 8 måneder) |
Seed: 1457718358
Erhvervskarrieren begyndte for alvor for nu flere år siden ved DANSK FRYSETØRRING A/S (tidligere DANSK FRYSE-TØRRRING ApS (DANISH FREEZE-DRYING LTD)) som Direktør. Rollen som Direktør havde Poul Fløe Leineweber i 16 år 11 måneder, før fratrædelsen den 2. januar 1996.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 kunne fremvise et overskud på 32.527' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 20. november 2023.
Bestyrelsesposter (2)
-
DSHWOOD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.10.2022 -
GF FYN F.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.04.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (27)
-
DSHWOOD A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.10.2022
Registreringsdato: 04.10.2022 -
DREIER & CO., NYBORG A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.09.2022
Registreringsdato: 27.09.2022 -
Leineweber (Nu: PL Consulting) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.07.2018
Registreringsdato: 31.07.2018
Blå bog (fortsat)
Poul har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
04.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.05.2017 - 31.03.2018
Bestyrelsesmedlem
01.04.2018 - 27.09.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
04.08.2017 - 31.07.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
21.06.2007 - 26.08.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Poul Fløe Leineweber har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved GF FYN F.M.B.A. der præsenterede et overskud på 3.956' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved GF FYN F.M.B.A. der præsenterede et underskud på 1.557' DKK.
Poul har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 28 år 8 måneder fra 2024 til 1996 hos Det Østasiatiske Kompagni A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.956' DKK (GF FYN F.M.B.A.).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 900' DKK (Det Østasiatiske Kompagni A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 41.700' DKK (Det Østasiatiske Kompagni A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40.322' DKK (GF FYN F.M.B.A.).
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Rasmus Grønborg Bak.