Anette Frederiksen
Erhvervsaktiv siden: | 22. okt. 2001 (22 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | TPLF HOLDING AABYBRO REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 13.364' DKK REVISOR TEAM NORD REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: Industrivej 10, Aabybro A/S) (2018-19) |
Største underskud: | -45' DKK INLET AF HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (Nu: INLET AF HOLDING APS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 11.469' DKK REVISOR TEAM NORD REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: Industrivej 10, Aabybro A/S) (2018-19) |
Største gæld: | 7.766' DKK REVISOR TEAM NORD REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: Industrivej 10, Aabybro A/S) (2017-18) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos REVISOR TEAM NORD REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: Industrivej 10, Aabybro A/S) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Industrivej 10, Aabybro A/S (16 år 9 måneder) |
Seed: 1307927196
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2001 hos TPLF HOLDING AABYBRO REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (tidligere REVISIONSFIRMAET TORP. PEDERSEN & LUND. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Anette Frederiksen i 4 år 6 måneder, inden stoppet den 18. maj 2006.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 1. oktober 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
INLET AF HOLDING APS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Industrivej 10, Aabybro Holding ApS
Via INLET AF HOLDING APS -
Industrivej 10, Aabybro A/S
Via Industrivej 10, Aabybro Holding ApS
Direktørposter (1)
-
INLET AF HOLDING APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.12.2007
Bestyrelsesposter (1)
-
Industrivej 10, Aabybro A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.12.2007
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
INLET AF HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (Nu: INLET AF HOLDING APS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.12.2007
Registreringsdato: 28.12.2007 -
INLET AF HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (Nu: INLET AF HOLDING APS)
Tilknyttet som direktørDato: 28.12.2007
Registreringsdato: 28.12.2007 -
LTP-HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.12.2007
Registreringsdato: 28.12.2007
Blå bog (fortsat)
Anette har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
28.12.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
07.12.2007 - Stadig aktiv
Ejer
02.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Industrivej 10, Aabybro Holding ApS -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2007 - 28.12.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.10.2001 - 18.05.2006
Bestyrelsesmedlem
06.10.2006 - 01.10.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.11.2001 - 03.05.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Anette Frederiksen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn INLET AF HOLDING APS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.957' DKK. Igennem sit holdingselskab INLET AF HOLDING APS har Anette dermed også ejerandele i Industrivej 10, Aabybro Holding ApS (20-24.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Anette Frederiksen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Anette Frederiksen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem hos REVISOR TEAM NORD REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: Industrivej 10, Aabybro A/S) der præsenterede et overskud på 13.364' DKK.
Anette har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 9 måneder fra 2007 til i dag hos Industrivej 10, Aabybro A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 332' DKK (REVISOR TEAM NORD REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: Industrivej 10, Aabybro A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 4.274' DKK (REVISOR TEAM NORD REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: Industrivej 10, Aabybro A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.957' DKK (INLET AF HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (Nu: INLET AF HOLDING APS)).
En af de forbindelser som går igen i Anette' netværk er Niels Møller Studsgaard Albrektsen.