Søren Morten Vindfeldt
Erhvervsaktiv siden: | 22. maj 1985 (39 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | B.H.T.-SPEDITION A/S (Direktør) |
Største overskud: | 2.766' DKK CARGO 2000 A/S TRANSPORT (2017-18) |
Største underskud: | -1.243' DKK CARGO 2000 A/S TRANSPORT (2019-20) |
Største egenkapital: | 7.725' DKK SMV GROUP ApS (2014-15) |
Største gæld: | 9.742' DKK CARGO 2000 A/S TRANSPORT (2013-14) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos CARGO 2000 A/S UNDER STIFTELSE (Nu: CARGO 2000 A/S) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af SMV GROUP ApS (15 år 9 måneder) |
Seed: 1422010357
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1985 hos B.H.T.-SPEDITION A/S (tidligere B.H.T.-SPEDITION ApS) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Søren Morten Vindfeldt i 11 år 9 måneder, før stoppet d. 25. februar 1997.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1997 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 25. februar 1997.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SMV GROUP ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ØSTJYSK FIRMAFRUGT ApS
Via SMV GROUP ApS -
ØstjyskFirmaFrugt ApS
Via ØSTJYSK FIRMAFRUGT ApS
Direktørposter (1)
-
SMV GROUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2008
Bestyrelsesposter (2)
-
ØSTJYSK FIRMAFRUGT ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.10.2014 -
ØstjyskFirmaFrugt ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.10.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (28)
-
ØstjyskFirmaFrugt ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2022
Registreringsdato: 01.10.2022 -
ØSTJYSK FIRMAFRUGT ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.10.2014
Registreringsdato: 06.10.2014 -
SMV GROUP ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.12.2008
Registreringsdato: 15.12.2008
Blå bog (fortsat)
Søren har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.09.2022 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 54% -
Bestyrelsesmedlem
06.10.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
23.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 53,33% -
Direktør og Ejer
15.12.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.07.2005 - 19.03.2008
Bestyrelsesmedlem
01.07.2005 - 19.03.2008
Bestyrelsesmedlem
19.03.2008 - 16.04.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
17.02.2003 - 16.04.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Morten Vindfeldt har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos ØSTJYSK FIRMAFRUGT ApS der præsenterede et overskud på 179' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem hos ØSTJYSK FIRMAFRUGT ApS der præsenterede et underskud på 21' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 9 måneder fra 1985 til 1997 hos B.H.T.-SPEDITION A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 77' DKK (ØSTJYSK FIRMAFRUGT ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 145' DKK (SMV GROUP ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 6.537' DKK (SMV GROUP ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 36' DKK (ØstjyskFirmaFrugt ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Johnny Steen Rasmussen.