Bjørn Thorsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2009 (15 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | IRD Fuel Cells A/S (Direktør) |
Største overskud: | 544.243' DKK MARIUS PEDERSEN A/S (2023) |
Største underskud: | -98.533' DKK IAI HOLDING A/S (2014-15) |
Største egenkapital: | 3.342.118' DKK ENTREPRENØR MARIUS PEDERSENS FOND (2023) |
Største gæld: | 1.733.327' DKK MARIUS PEDERSEN A/S (2023) |
Flest årsværk: | 1.348 årsværk hos MARIUS PEDERSEN A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af IAI HOLDING A/S (9 år 10 måneder) |
Seed: 1419965003
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2009 i IRD Fuel Cells A/S (tidligere IRD A/S) i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Bjørn Thorsen i 2 år 10 måneder, inden stoppet d. 29. februar 2012.
Nu opererer virksomheden indenfor anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 17.092' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Strandhuse 5 ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Frederiksgade 17 ApS
Via Strandhuse 5 ApS
Direktørposter (3)
-
Frederiksgade 17 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2021 -
IAI HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2014 -
IB ANDRESEN INDUSTRI A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2014
Bestyrelsesposter (5)
-
KILDEHØJ ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.11.2021 -
ENTREPRENØR MARIUS PEDERSENS FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.11.2021 -
Strandhuse 5 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.12.2019 -
Marius Pedersen Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.05.2022 -
MARIUS PEDERSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.05.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (33)
-
East Metal Holding A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.11.2023
Registreringsdato: 08.11.2023 -
EAST METAL TRADE A/S (Nu: Datoselskabet af den 20. august 2024 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.11.2023
Registreringsdato: 08.11.2023 -
LARSEN OG IBSEN HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.11.2022
Registreringsdato: 29.11.2022
Blå bog (fortsat)
Bjørn har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
01.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25%
Bjørn Thorsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i MARIUS PEDERSEN A/S der præsenterede et overskud på 544.243' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i EAST METAL TRADE A/S (Nu: Datoselskabet af den 20. august 2024 A/S) der præsenterede et underskud på 61.405' DKK.
Bjørn har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 9 måneder fra 2019 til i dag hos Strandhuse 5 ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 544.243' DKK (MARIUS PEDERSEN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 61.405' DKK (EAST METAL TRADE A/S (Nu: Datoselskabet af den 20. august 2024 A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.342.118' DKK (ENTREPRENØR MARIUS PEDERSENS FOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -57.182' DKK (EAST METAL TRADE A/S (Nu: Datoselskabet af den 20. august 2024 A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Bjørn' netværk er Erik Andresen.