Ole Schmidt
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1992 (32 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | JAVA INVEST ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 42.137' DKK STV HOLDING A/S (Nu: MOMENTUM HOLDING ApS) (2023) |
Største underskud: | -20.344' DKK SCM-VENDING A/S (Nu: Freehand Coffee Company A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 73.074' DKK JOHNI HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 64.543' DKK SCM-VENDING A/S (Nu: Freehand Coffee Company A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 124 årsværk hos BTDK P/S (Nu: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af KUDU INVEST HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (18 år 11 måneder) |
Seed: 1472945541
Ole Schmidt gik på Midtfyns Gymnasium tilbage i 1984-1986, Syddansk Universitet tilbage i 1989-1993 & Board Governance i 2012. Ole studerede følgende: Værdiskabelse i bestyrelsesarbejdet, de respektive steder.
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1992 i JAVA INVEST ApS (tidligere ApS KBIL 3 NR. 1260) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Ole Schmidt i 1 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 24. november 1993.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor finansieringsvirksomhed i øvrigt. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 11. august 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KUDU INVEST HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
Ejendomsselskabet Valhalla ApS
Via KUDU INVEST HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB -
ONE FIRM Godkendt Revisionsaktieselskab
Via KUDU INVEST HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB -
KOMPLEMENTAR BTD ApS
Via ONE FIRM Godkendt Revisionsaktieselskab -
Baker Tilly Corporate Finance P/S
Via KOMPLEMENTAR BTD ApS -
BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB
Via KOMPLEMENTAR BTD ApS -
Dansk Retail Services A/S
Via ONE FIRM Godkendt Revisionsaktieselskab -
BTU ApS
Via Dansk Retail Services A/S
Direktørposter (3)
-
KUDU INVEST HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2006 -
Ejendomsselskabet Valhalla ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.12.2007 -
ONE FIRM Godkendt Revisionsaktieselskab
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.12.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.03.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (309)
-
DANSK REVISION HUNDERUP GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.09.2023
Registreringsdato: 13.09.2023 -
KOMPLEMENTAR BTD ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.03.2022
Registreringsdato: 18.03.2022 -
BTDK P/S (Nu: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB)
Fratrådt som direktørDato: 18.03.2022
Registreringsdato: 18.03.2022
Blå bog (fortsat)
Ole har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. En karriere som har varet i mere end 29 år 6 måneder, har Ole bla. Arbejdet indenfor Corporate Tax, Tax Advisory, Tax, International Tax og Strategic Planning.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
30.12.2016 - Stadig aktiv
Ejer
14.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via KUDU INVEST HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB -
Direktør
04.12.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.10.2005 - Stadig aktiv
Direktør og Reel ejer
30.09.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.05.2006 - 11.08.2014
Reel ejer
15.05.2006 - 29.12.2020
Bestyrelsesmedlem
15.12.2010 - 13.09.2023
Reel ejer
30.12.2020 - 13.02.2024
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
22.10.2019 - 18.03.2022
Ejer
01.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Dansk Retail Services A/S
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor ONE FIRM Godkendt Revisionsaktieselskab kunne fremvise et overskud på 16.208' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Baker Tilly Corporate Finance P/S kunne fremvise et underskud på 513' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 42.137' DKK (STV HOLDING A/S (Nu: MOMENTUM HOLDING ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.258' DKK (JAB HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 67.024' DKK (STV HOLDING A/S (Nu: MOMENTUM HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.149' DKK (THODE ERHVERV ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Thomas Clausen.