Ole Schou-Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 10. jan. 1986 (38 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | CITY BILER. HERNING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.104' DKK GLSJ HOLDING ApS (2014-15) |
Største underskud: | -6.423' DKK BIL-CENTRUM SCHOU-JENSEN A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 23.148' DKK GLSJ HOLDING ApS (2014-15) |
Største gæld: | 17.801' DKK BIL-CENTRUM SCHOU-JENSEN A/S (2015) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos BIL-CENTRUM SCHOU-JENSEN A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Direktør af CITY BILER. HERNING ApS (11 år 3 måneder) |
Seed: 239261465
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1986 hos CITY BILER. HERNING ApS (tidligere BIL CENTRUM, LARS SCHOU-JENSEN LEASING ApS) som Direktør. Titlen som Direktør havde Ole Schou-Jensen i 11 år 3 måneder, inden stoppet den 24. april 1997.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 24. februar 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GLSJ ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
GLSJ HOLDING ApS
Via GLSJ ApS -
Ejendomsselskabet Lundholmvej 10 ApS
Via GLSJ HOLDING ApS -
GLSJ INVEST ApS
Via GLSJ HOLDING ApS -
BIL-CENTRUM SCHOU-JENSEN A/S
Via GLSJ HOLDING ApS -
SCHOU-JENSEN BILER ApS
Via GLSJ HOLDING ApS
Repræsentant (1)
-
VW Bugs Herning
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 20.02.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
BIL-CENTRUM SCHOU-JENSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.11.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
GLSJ ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.03.2024
Registreringsdato: 15.03.2024 -
VW Bugs Herning
Tilknyttet som repræsentantDato: 20.02.2023
Registreringsdato: 20.02.2023 -
SCHOU-JENSEN BILER A/S (Nu: SCHOU-JENSEN BILER ApS)
Fratrådt som direktørDato: 02.12.2021
Registreringsdato: 02.12.2021
Blå bog (fortsat)
Ole har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
15.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Reel ejer
15.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 47,5% -
Repræsentant
20.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.11.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 47,5% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
24.01.2014 - 02.12.2021
Reel ejer
02.01.2015 - 01.07.2020
Reel ejer
15.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 47,5%
Ole Schou-Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn GLSJ ApS (ejer pt. 47,5%). I samme organisation finder man også holdingselskabet GLSJ HOLDING ApS (47,5%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Ole Schou-Jensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor SCHOU-JENSEN BILER A/S (Nu: SCHOU-JENSEN BILER ApS) fremviste et underskud på 766' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Lars Schou-jensen.