Kai Hans Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 10. dec. 1986 (37 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | TEAM DATA SOLUTIONS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.893' DKK ANPARTSSELSKABET 6. JUNI 2013 (Nu: SCANAVIATION A/S) (2022) |
Største underskud: | -113' DKK ANPARTSSELSKABET 6. JUNI 2013 (Nu: SCANAVIATION A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 10.537' DKK ANPARTSSELSKABET 6. JUNI 2013 (Nu: SCANAVIATION A/S) (2023) |
Største gæld: | 14.180' DKK ANPARTSSELSKABET 6. JUNI 2013 (Nu: SCANAVIATION A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 37 årsværk hos ANPARTSSELSKABET 6. JUNI 2013 (Nu: SCANAVIATION A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af AKTIESELSKABET AF 6. JUNI 2013 (18 år 6 måneder) |
Seed: 378779103
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1986 hos TEAM DATA SOLUTIONS A/S (tidligere VILH. PEDERSEN MASKINFABRIK A/S (VILH. PEDERSEN MANUFACTURING LTD.)) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Kai Hans Jensen i 7 år 2 måneder, inden stoppet den 10. februar 1994.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor computerprogrammering. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 kunne fremvise et overskud på 1.446' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 2. december 2019.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SCANAVIATION A/S
Ejerandel: 10-14.99% -
RNF Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Bird Hill Properties ApS
Via RNF Invest ApS
Direktørposter (2)
-
SCANAVIATION A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.06.2013 -
RNF Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.04.2021
Ejendomme (5)
Tidslinje (38)
-
sejerØhuset ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.05.2022
Registreringsdato: 21.05.2022 -
Bird Hill Properties ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 15.04.2021
Registreringsdato: 15.04.2021 -
RNF Invest ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.04.2021
Registreringsdato: 15.04.2021
Blå bog (fortsat)
Kai har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
15.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
06.06.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
23.11.2018 - 21.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
02.04.2021 - 15.04.2021
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
29.04.2019 - 15.04.2021
Reel ejer
29.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25%
Kai Hans Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RNF Invest ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.063' DKK. Igennem sit holdingselskab RNF Invest ApS har Kai dermed også ejerandele i Bird Hill Properties ApS (25-33.33%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Kai Hans Jensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor ANPARTSSELSKABET 6. JUNI 2013 (Nu: SCANAVIATION A/S) fremviste et overskud på 3.893' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor ANPARTSSELSKABET 6. JUNI 2013 (Nu: SCANAVIATION A/S) fremviste et underskud på 113' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.406' DKK (ANPARTSSELSKABET 6. JUNI 2013 (Nu: SCANAVIATION A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.537' DKK (ANPARTSSELSKABET 6. JUNI 2013 (Nu: SCANAVIATION A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.063' DKK (RNF Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kai' netværk er Finn Rasmussen.