Casper Jørck
Karrieren startede hos: | Joerck A/S (Direktør) |
Største overskud: | 7.401' DKK ENTREPRENØR JES PEDERSEN, SORØ ApS (2020) |
Største underskud: | -2.958' DKK SORØ TRÆLASTHANDEL A/S (Nu: Joerck A/S) (2019) |
Største egenkapital: | 503.971' DKK DITAS A.M.B.A (Nu: XL-BYG A.M.B.A) (2015) |
Største gæld: | 963.362' DKK DITAS A.M.B.A (Nu: XL-BYG A.M.B.A) (2021) |
Flest årsværk: | 68 årsværk hos DITAS A.M.B.A (Nu: XL-BYG A.M.B.A) (2014) |
Seed: 1134998631
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor for flere år siden ved Joerck A/S (tidligere SORØ TRÆLASTHANDEL A/S) med titlen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer. Rollen som Direktør bestred Casper Jørck i 56 år 4 måneder, før stoppet den 29. maj 2020.
I dag arbejder virksomheden med udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 939' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BBCJ Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Joerck Holding ApS
Via BBCJ Holding ApS -
Joerck A/S
Via Joerck Holding ApS -
SORØ BYGGECENTER K/S
Via Joerck A/S
Direktørposter (2)
-
Joerck Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.1998 -
BBCJ Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.03.2019
Repræsentant (1)
-
Sorø Sejlforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.06.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
Joerck A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.05.2020 -
ENTREPRENØR JES PEDERSEN, SORØ ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.10.2023
Ejendomme (4)
Tidslinje (33)
-
ENTREPRENØR JES PEDERSEN, SORØ ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.10.2023
Registreringsdato: 12.10.2023 -
Sorø Sejlforening
Tilknyttet som repræsentantDato: 14.06.2023
Registreringsdato: 14.06.2023 -
CARL MEDING'S TRÆLASTHANDEL A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.10.2022
Registreringsdato: 07.10.2022
Blå bog (fortsat)
Casper har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 60 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
12.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
14.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
22.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem
11.04.1995 - 07.10.2022
Reel ejer
18.05.2010 - 01.03.2019
Ejerandel: 25,1% -
Direktør
27.01.1964 - 29.05.2020
Bestyrelsesmedlem
20.04.1999 - 28.05.2020
Ejer
01.06.2010 - 18.12.2018
Reel ejer
01.06.2010 - 28.02.2019
Reel ejer
01.03.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
29.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5%
Casper Jørck er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BBCJ Holding ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 11.170' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Joerck Holding ApS (5%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Casper Jørck, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Casper Jørck har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved SORØ TRÆLASTHANDEL A/S (Nu: Joerck A/S) der præsenterede et overskud på 6.862' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved SORØ TRÆLASTHANDEL A/S (Nu: Joerck A/S) der præsenterede et underskud på 2.958' DKK.
Casper har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 27 år 5 måneder fra 1995 til 2022 hos CARL MEDING'S TRÆLASTHANDEL A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.063' DKK (ENTREPRENØR JES PEDERSEN, SORØ ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 238.516' DKK (DITAS A.M.B.A (Nu: XL-BYG A.M.B.A)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 11.170' DKK (BBCJ Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Casper' netværk er Bente Jørck.