Frank Gülnar Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 21. jan. 2000 (24 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | CLIPPER GROUP A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 203.961' DKK TORLIS INVEST A/S (Nu: STONEGATE INVEST A/S) (2022) |
Største underskud: | -40.377' DKK K/S DANSKIB 82 (2015) |
Største egenkapital: | 513.922' DKK TORLIS INVEST A/S (Nu: STONEGATE INVEST A/S) (2023) |
Største gæld: | 254.507' DKK K/S HABRO-EDINBURGH, GRASSMARKET (2015) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos CLIPPER FLEET MANAGEMENT A/S (Nu: Dania Ship Management Bulk A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af TEXIE INVEST ApS (21 år 4 måneder) |
Seed: 1766297269
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2000 i CLIPPER GROUP A/S (tidligere CLIPPER INVEST A/S) som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Frank Gülnar Jensen i 8 år 5 måneder, inden stoppet d. 2. juli 2008.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen sø- og kysttransport af gods. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Direkte ejede Selskaber (6)
-
ApS HABRO KOMPLEMENTAR-43
Ejerandel: 15-19.99% -
KOMPLEMENTARSELSKABET ASSCHENFELDT, MANCHESTER ROAD, KNUTSFORD ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
TEXIE INVEST ApS
Ejerandel: 100% -
SANCTUARY INVEST ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
Bulkship Invest ApS
Ejerandel: 100% -
Legacy Media ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
K/S HABRO-EDINBURGH, GRASSMARKET
Via ApS HABRO KOMPLEMENTAR-43 -
K/S ASSCHENFELDT, MANCHESTER ROAD, KNUTSFORD
Via KOMPLEMENTARSELSKABET ASSCHENFELDT, MANCHESTER ROAD, KNUTSFORD ApS -
MUSEIQ ApS
Via TEXIE INVEST ApS -
Komplementarselskabet Clipper Bulk Invest III ApS
Via Bulkship Invest ApS -
Clipper Bulk Invest III K/S
Via Komplementarselskabet Clipper Bulk Invest III ApS
Direktørposter (4)
-
SANCTUARY INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.05.2011 -
Bulkship Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2021 -
Legacy Media ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2022 -
TEXIE INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.12.2003
Bestyrelsesposter (5)
-
Norse Maritime A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.03.2021 -
CLIPPER BULK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.09.2017 -
STONEGATE INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.05.2013 -
Komplementarselskabet Clipper Bulk Invest II ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.11.2020 -
CLIPPER FOURTH ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.09.2011
Tidslinje (120)
-
CLIPPER GROUP A/S (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.03.2024
Registreringsdato: 27.03.2024 -
CLIPPER LINES A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.01.2024
Registreringsdato: 15.01.2024 -
Como Invest ApS (Nu: Como Ejendomme ApS)
Fratrådt som direktørDato: 21.12.2023
Registreringsdato: 21.12.2023
Blå bog (fortsat)
Frank har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
25.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 48% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
30.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
11.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
28.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99%
Frank Gülnar Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i TORLIS INVEST A/S (Nu: STONEGATE INVEST A/S) der præsenterede et overskud på 203.961' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i K/S DANSKIB 82 der præsenterede et underskud på 40.377' DKK.
Frank har i alt siddet i bestyrelsen hos 42 forskellige selskaber (heraf 16 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 7 måneder fra 2007 til 2021 hos GREYSTONE CAPITAL A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 59.197' DKK (TORLIS INVEST A/S (Nu: STONEGATE INVEST A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.295' DKK (CLIPPER FLEET MANAGEMENT A/S (Nu: Dania Ship Management Bulk A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 513.922' DKK (TORLIS INVEST A/S (Nu: STONEGATE INVEST A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 35' DKK (Legacy Media ApS).
En af de forbindelser som går igen i Frank' netværk er Amrit Peter Kalsi.