Tone Eidnes Andersen
Karrieren startede hos: | FAYARD A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 250.835' DKK FREDERICIA SKIBSVÆRFT EL ApS (Nu: FAYARD HOLDING ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -1.267' DKK MALERFIRMAET E.R. SKILTE ApS (Nu: W463 ApS) (2014) |
Største egenkapital: | 1.414.412' DKK FREDERICIA SKIBSVÆRFT EL ApS (Nu: FAYARD HOLDING ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 293.484' DKK FREDERICIA SKIBSVÆRFT A/S (Nu: FAYARD A/S) (2014-15) |
Flest årsværk: | 154 årsværk hos FREDERICIA SKIBSVÆRFT A/S (Nu: FAYARD A/S) (2014-15) |
Seed: 543641226
Karrieren I Danmark startede for alvor for flere år siden ved FAYARD A/S (tidligere FREDERICIA SKIBSVÆRFT A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Tone Eidnes Andersen nu bestreddet i 53 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med reparation og vedligeholdelse af skibe og både. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 175.917' DKK.
Bestyrelsesposter (4)
-
FAYARD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.04.1971 -
FAYARD HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.1980 -
DANKET A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.12.2011 -
RESTAURANT RUDOLF MATHIS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.03.2022
Ejendomme (4)
Tidslinje (26)
-
RESTAURANT RUDOLF MATHIS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.03.2022
Registreringsdato: 03.03.2022 -
TANKFA II A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.08.2013
Registreringsdato: 07.08.2013 -
TANKFA VII A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.08.2013
Registreringsdato: 07.08.2013
Blå bog (fortsat)
Tone har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 53 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.04.1980 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.04.1971 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.11.2008 - 07.08.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Tone Eidnes Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem ved FREDERICIA SKIBSVÆRFT EL ApS (Nu: FAYARD HOLDING ApS) der præsenterede et overskud på 250.835' DKK.
Tone har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 10 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 53 år 5 måneder fra 1971 til i dag hos FAYARD A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 225.484' DKK (FREDERICIA SKIBSVÆRFT EL ApS (Nu: FAYARD HOLDING ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 451' DKK (MALERFIRMAET E.R. SKILTE ApS (Nu: W463 ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.414.412' DKK (FREDERICIA SKIBSVÆRFT EL ApS (Nu: FAYARD HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -274' DKK (MALERFIRMAET E.R. SKILTE ApS (Nu: W463 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Tone' netværk er Thomas Wilkens Andersen.