Claus Svane Gleerup
Erhvervsaktiv siden: | 17. apr. 1991 (33 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | MEZINA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 101.638' DKK Svane Capital ApS (2019) |
Største underskud: | -32.257' DKK MidCap T ApS (2020) |
Største egenkapital: | 144.496' DKK MidCap T ApS (2023) |
Største gæld: | 173.550' DKK CapHold T ApS (2020) |
Flest årsværk: | 32 årsværk hos WELLVITA ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MEZINA A/S (23 år 1 måned) |
Seed: 1124026207
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1991 ved MEZINA A/S (tidligere LEASAS V ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Claus Svane Gleerup i 23 år 1 måned, før fratrædelsen den 3. juni 2014.
Nu opererer virksomheden indenfor specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n.. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 2.063' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Svane Capital ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (10)
-
MidCap T ApS
Via Svane Capital ApS -
CapHold T ApS
Via MidCap T ApS -
T.A.P. ApS
Via CapHold T ApS -
PRIMULA ApS
Via T.A.P. ApS -
MEZINA A/S
Via T.A.P. ApS -
WELLVITA ApS
Via T.A.P. ApS -
Fitdeluxe ApS
Via WELLVITA ApS -
Wellvita Sport ApS
Via WELLVITA ApS -
Svane Company Invest ApS
Via Svane Capital ApS -
Wood If ApS
Via Svane Company Invest ApS
Direktørposter (2)
-
Svane Capital ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.08.2008 -
Svane Company Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.03.2024
Bestyrelsesposter (3)
-
CapHold T ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.04.2019 -
Svane Capital ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.11.2021 -
MidCap T ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.04.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (28)
-
Svane Company Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.03.2024
Registreringsdato: 13.03.2024 -
Svane Company Invest ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.02.2024
Registreringsdato: 20.02.2024 -
Svane Company Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.03.2023
Registreringsdato: 27.03.2023
Blå bog (fortsat)
Claus har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Bestyrelsesmedlem
15.04.2019 - Stadig aktiv
Ejer
12.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via MidCap T ApS -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
15.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via Svane Capital ApS -
Ejer og Direktør
25.08.2008 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
23.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
20.03.2023 - Stadig aktiv
Direktør
27.03.2023 - 20.02.2024
Direktør
13.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Claus Svane Gleerup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Svane Capital ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 114.924' DKK. Gennem sit holdingselskab Svane Capital ApS har Claus dermed også andele i MidCap T ApS (10-14.99%) og Svane Company Invest ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Claus Svane Gleerup, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Svane Capital ApS landede et overskud på 101.638' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Svane Capital ApS landede et underskud på 10.809' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 7.178' DKK (Svane Capital ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8.038' DKK (CapHold T ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 144.496' DKK (MidCap T ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -770' DKK (Wood If ApS).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Jacob Lachmann.