John Lauridsen
Erhvervsaktiv siden: | 9. mar. 1998 (26 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Sonoco Skjern ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 112.016' DKK SKJERN PAPIRFABRIK A/S (Nu: Sonoco Skjern ApS) (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 216.855' DKK SKJERN PAPIRFABRIK A/S (Nu: Sonoco Skjern ApS) (2022) |
Største gæld: | 129.886' DKK SKJERN PAPIRFABRIK A/S (Nu: Sonoco Skjern ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 75 årsværk hos SKJERN PAPIRFABRIK A/S (Nu: Sonoco Skjern ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Sonoco Skjern ApS (19 år 9 måneder) |
Seed: 196599605
Karrieren som leder startede i 1998 i Sonoco Skjern ApS (tidligere SKJERN PAPIRFABRIK A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred John Lauridsen i 4 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 10. juni 2002.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor fremstilling af papir og pap. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 79.691' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
Sonoco Skjern ApS
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 18.03.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
SKJERN PAPER A/S (Nu: Sonoco Skjern ApS) (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.03.2022
Registreringsdato: 18.03.2022 -
SKJERN PAPIRFABRIK A/S (Nu: Sonoco Skjern ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.03.2022
Registreringsdato: 17.03.2022 -
SKJERN PAPIRFABRIK A/S (Nu: Sonoco Skjern ApS) (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.06.2002
Registreringsdato: 10.06.2002
Blå bog (fortsat)
John har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
09.03.1998 - 10.06.2002
Bestyrelsesmedlem
10.06.2002 - 17.03.2022
Bestyrelsesmedlem
18.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
John Lauridsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i SKJERN PAPIRFABRIK A/S (Nu: Sonoco Skjern ApS) der præsenterede et overskud på 112.016' DKK.
John har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 19 år 9 måneder fra 2002 til 2022 hos Sonoco Skjern ApS.
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Bruno Bak Nielsen.