Ib Fordsmand Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 29. maj 1998 (26 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | MOTOROLA SOLUTIONS DANMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 537.510' DKK THRANE & THRANE A/S (2020) |
Største underskud: | -230.839' DKK THRANE & THRANE A/S (2018) |
Største egenkapital: | 406.231' DKK THRANE & THRANE A/S (2015) |
Største gæld: | 968.302' DKK THRANE & THRANE A/S (2016) |
Flest årsværk: | 576 årsværk hos THRANE & THRANE A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MOTOROLA SOLUTIONS DANMARK A/S (12 år 7 måneder) |
Seed: 1150099284
Det hele begyndte den dag i 1998 hos MOTOROLA SOLUTIONS DANMARK A/S (tidligere MOTOROLA A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Ib Fordsmand Pedersen i 3 år 9 måneder, inden stoppet den 22. marts 2002.
I dag opererer virksomheden indenfor engroshandel med computere, ydre enheder og software. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 11.440' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
THRANE & THRANE A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 08.07.2022
Tidslinje (5)
-
THRANE & THRANE A/S (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.07.2022
Registreringsdato: 08.07.2022 -
MOTOROLA A/S (Nu: MOTOROLA SOLUTIONS DANMARK A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.11.2014
Registreringsdato: 04.11.2014 -
MOTOROLA A/S (Nu: MOTOROLA SOLUTIONS DANMARK A/S) (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.03.2002
Registreringsdato: 22.03.2002
Blå bog (fortsat)
Ib har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.05.1998 - 22.03.2002
Bestyrelsesmedlem
22.03.2002 - 04.11.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Ib Fordsmand Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos MOTOROLA A/S (Nu: MOTOROLA SOLUTIONS DANMARK A/S) der præsenterede et overskud på 27.118' DKK.
Ib har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 7 måneder fra 2002 til 2014 hos MOTOROLA SOLUTIONS DANMARK A/S.
En af de forbindelser som går igen i Ib' netværk er Oluf Riddersholm.