Erik Kjærgaard
Erhvervsaktiv siden: | 13. feb. 1986 (38 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | AXEL WIRENFELDTS FOND (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 430.547' DKK A/S PSE NR. 4256 (Nu: PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S) (2023) |
Største underskud: | -288.963' DKK A/S PSE NR. 4256 (Nu: PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 1.276.788' DKK A/S PSE NR. 4256 (Nu: PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S) (2023) |
Største gæld: | 93' DKK AXEL WIRENFELDTS FOND (2023) |
Flest årsværk: | 559 årsværk hos A/S PSE NR. 4256 (Nu: PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AXEL WIRENFELDTS FOND (38 år 7 måneder) |
Seed: 1537799902
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1986 hos AXEL WIRENFELDTS FOND som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Erik Kjærgaard nu besiddet i 38 år 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 134' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
AXEL WIRENFELDTS FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.02.1986
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
Melby-Liseleje Idrætsforening (MLI)
Fratrådt som repræsentantDato: 12.03.2024
Registreringsdato: 12.03.2024 -
Melby-Liseleje Idrætsforening (MLI)
Tilknyttet som repræsentantDato: 30.01.2024
Registreringsdato: 30.01.2024 -
PENSIONSKASSEN FOR NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELOMRÅDET
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2009
Registreringsdato: 30.11.2009
Blå bog (fortsat)
Erik har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
13.02.1986 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
30.01.2024 - 12.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.04.2006 - 30.11.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.04.1991 - 27.11.1995
Ejerandel: Intet ejerskab
Erik Kjærgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos AXEL WIRENFELDTS FOND der præsenterede et overskud på 2.638' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos AXEL WIRENFELDTS FOND der præsenterede et underskud på 627' DKK.
Erik har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 38 år 7 måneder fra 1986 til i dag hos AXEL WIRENFELDTS FOND.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 430.547' DKK (A/S PSE NR. 4256 (Nu: PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.276.788' DKK (A/S PSE NR. 4256 (Nu: PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 6.578' DKK (AXEL WIRENFELDTS FOND).
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Jan Christian Nielsen.