Søren Junker Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 16. dec. 1981 (42 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | A/S KAI RASMUSSEN (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 253' DKK HELLASGRAFISK A/S AF 2012 (Nu: HELLASGRAFISK ApS) (2021) |
Største underskud: | -1.234' DKK HELLASGRAFISK A/S AF 2012 (Nu: HELLASGRAFISK ApS) (2019-20) |
Største egenkapital: | 306' DKK HELLASGRAFISK A/S AF 2012 (Nu: HELLASGRAFISK ApS) (2013-14) |
Største gæld: | 4.807' DKK HELLASGRAFISK A/S AF 2012 (Nu: HELLASGRAFISK ApS) (2015-16) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos HELLASGRAFISK A/S AF 2012 (Nu: HELLASGRAFISK ApS) (2013-14) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af A/S KAI RASMUSSEN (16 år) |
Seed: 500387239
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1981 ved A/S KAI RASMUSSEN (tidligere K. & K. RASMUSSEN HOLDING A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Søren Junker Nielsen i 16 år, før fratrædelsen den 6. januar 1998.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1998 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 6. januar 1998.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SJN Invest ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Ejendomme (2)
Tidslinje (16)
-
SJN Invest ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
CAFE MILANO ApS (Nu: SJN Invest ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 30.12.2020
Registreringsdato: 30.12.2020 -
HELLASGRAFISK A/S AF 2012 (Nu: HELLASGRAFISK ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.12.2020
Registreringsdato: 21.12.2020
Blå bog (fortsat)
Søren har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
05.07.2013 - Stadig aktiv
Ejer
08.07.2014 - 30.12.2020
Reel ejer
31.12.2020 - 30.12.2021
Ejer
31.12.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
30.03.2012 - 21.12.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
14.08.2013 - 08.05.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.02.2011 - 19.12.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2012 - 30.09.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor SJN Invest ApS fremviste et overskud på 25' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor SJN Invest ApS fremviste et underskud på 17' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 105' DKK (HELLASGRAFISK A/S AF 2012 (Nu: HELLASGRAFISK ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 69' DKK (SJN Invest ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.232' DKK (HELLASGRAFISK A/S AF 2012 (Nu: HELLASGRAFISK ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Ann Rita Nielsen.