Torben Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 29. dec. 1994 (29 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSFONDEN FJORD- OG BÆLTCENTRET I KERTEMINDE (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 16.198' DKK KERTEMINDE FORSYNING A/S (2022) |
Største underskud: | -3.981' DKK KERTEMINDE FORSYNING - VARME A/S (2014) |
Største egenkapital: | 578.874' DKK KERTEMINDE FORSYNING A/S (2022) |
Største gæld: | 237.231' DKK KERTEMINDE FORSYNING - VARME A/S (2023) |
Flest årsværk: | 50 årsværk hos KERTEMINDE FORSYNING A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af EJENDOMSFONDEN FJORD- OG BÆLTCENTRET I KERTEMINDE (12 år) |
Seed: 10696262
Det begyndte for alvor dengang i 1994 i EJENDOMSFONDEN FJORD- OG BÆLTCENTRET I KERTEMINDE som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Torben Andersen i 12 år, inden stoppet d. 1. januar 2007.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 kunne fremvise et overskud på 697' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 3. juli 2018.
Tidslinje (16)
-
KERTEMINDE FORSYNING A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.05.2014
Registreringsdato: 12.05.2014 -
KERTEMINDE FORSYNING - SPILDEVAND A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.05.2014
Registreringsdato: 12.05.2014 -
KERTEMINDE FORSYNING - VARME A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.05.2014
Registreringsdato: 12.05.2014
Blå bog (fortsat)
Torben har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2014 - 12.05.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2014 - 12.05.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2014 - 12.05.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2014 - 12.05.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Torben Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i KERTEMINDE FORSYNING - RENOVATION A/S der præsenterede et overskud på 2.178' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i KERTEMINDE FORSYNING - VARME A/S der præsenterede et underskud på 3.981' DKK.
Torben har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 7 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år fra 1994 til 2007 hos EJENDOMSFONDEN FJORD- OG BÆLTCENTRET I KERTEMINDE.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.163' DKK (KERTEMINDE FORSYNING - SPILDEVAND A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 264' DKK (KERTEMINDE FORSYNING - VAND A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 543.808' DKK (KERTEMINDE FORSYNING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.744' DKK (KERTEMINDE FORSYNING - VARME A/S).