Per Hessen-Schmidt
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET COFERRO (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.504' DKK SCHILLING A/S (Nu: Schilling ApS) (2023) |
Største underskud: | -8.506' DKK AKTIESELSKABET COFERRO (2016-17) |
Største egenkapital: | 15.109' DKK VIDEOMETER A/S (2022-23) |
Største gæld: | 39.202' DKK PRINT DANMARK ApS (Nu: Print Danmark A/S) (2020-21) |
Seed: 586193384
Det startede for nu meget længe siden i AKTIESELSKABET COFERRO i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Per Hessen-Schmidt i 41 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 11. august 1999.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 2.447' DKK.
Bestyrelsesposter (2)
-
PROINVENT GROUP HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.01.2013 -
PROINVENT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.07.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
PRINT DANMARK ApS (Nu: Print Danmark A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2022
Registreringsdato: 01.04.2022 -
PH-S HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 07.09.2020
Registreringsdato: 07.09.2020 -
PH-S HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.09.2020
Registreringsdato: 07.09.2020
Blå bog (fortsat)
Per har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 62 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
27.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.07.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.09.2018 - 01.04.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
11.10.2006 - 07.09.2020
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
03.07.2012 - 15.02.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Per Hessen-Schmidt har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem i PROINVENT A/S TEKNOLOGIUDVIKLING (Nu: PROINVENT A/S) der præsenterede et overskud på 4.429' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem i PRINT DANMARK ApS (Nu: Print Danmark A/S) der præsenterede et underskud på 3.355' DKK.
Per har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 41 år 10 måneder fra 1957 til 1999 hos AKTIESELSKABET COFERRO.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 7.504' DKK (SCHILLING A/S (Nu: Schilling ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 2.803' DKK (PROINVENT A/S TEKNOLOGIUDVIKLING (Nu: PROINVENT A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 15.109' DKK (VIDEOMETER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.030' DKK (PROINVENT A/S TEKNOLOGIUDVIKLING (Nu: PROINVENT A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Leif Dalum.