Jørn Schmidt
Erhvervsaktiv siden: | 18. dec. 2012 (11 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | POST DANMARK LOGISTIK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 154.000' DKK POST DANMARK A/S (2021) |
Største underskud: | -1.222.000' DKK POST DANMARK A/S (2016) |
Største egenkapital: | 2.283.000' DKK POST DANMARK A/S (2014) |
Største gæld: | 121.662' DKK KORT & GODT A/S (Nu: DSB Service & Retail A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 702 årsværk hos KORT & GODT A/S (Nu: DSB Service & Retail A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET VILLA LAVANDE-BARGEMON (11 år) |
Seed: 642236589
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2012 i POST DANMARK LOGISTIK A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jørn Schmidt i 1 år 1 måned, inden stoppet d. 10. februar 2014.
Dengang var virksomhedens branche indenfor andre post- og kurertjenester. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 10. februar 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET VILLA LAVANDE-BARGEMON
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S VILLA LAVANDE - BARGEMON
Via KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET VILLA LAVANDE-BARGEMON
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
KORT & GODT A/S (Nu: DSB Service & Retail A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2017
Registreringsdato: 30.06.2017 -
KORT & GODT A/S (Nu: DSB Service & Retail A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.11.2015
Registreringsdato: 20.11.2015 -
POST DANMARK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.01.2015
Registreringsdato: 05.01.2015
Blå bog (fortsat)
Jørn har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.09.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 6,25% -
Ejer
01.09.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 6,25% -
Bestyrelsesmedlem
20.11.2015 - 30.06.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.11.2013 - 05.01.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.12.2012 - 10.02.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Jørn Schmidt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET VILLA LAVANDE-BARGEMON (6,25% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 103' DKK. Gennem sit holdingselskab KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET VILLA LAVANDE-BARGEMON har Jørn dermed også andele i K/S VILLA LAVANDE - BARGEMON (Fuldt ansvarlig deltager).
Udforsk også koncerndiagram for Jørn Schmidt, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Jørn Schmidt har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i KORT & GODT A/S (Nu: DSB Service & Retail A/S) der præsenterede et overskud på 43.956' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i POST DANMARK A/S der præsenterede et underskud på 270.000' DKK.
Jørn har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 7 måneder fra 2015 til 2017 hos DSB Service & Retail A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 26.824' DKK (KORT & GODT A/S (Nu: DSB Service & Retail A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 435.000' DKK (POST DANMARK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 946.000' DKK (POST DANMARK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 103' DKK (KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET VILLA LAVANDE-BARGEMON).
En af de forbindelser som går igen i Jørn' netværk er Kjel Bording Johansen.