Jan Bøgh
Karrieren startede hos: | METRO PROPERTIES DANMARK ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.676.330' DKK JYSK A/S (2021-22) |
Største underskud: | -213.778' DKK IDDESIGN A/S (Nu: ILVA A/S) (2015-16) |
Største egenkapital: | 2.333.979' DKK JYSK A/S (2021-22) |
Største gæld: | 1.461.308' DKK JYSK A/S (2019-20) |
Seed: 32983837
Karrieren som leder startede for nu mange år siden hos METRO PROPERTIES DANMARK ApS (tidligere ApS AF 5/8 1971) i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Jan Bøgh i 21 år 1 måned, før stoppet d. 19. oktober 1995.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013-14 som viste et underskud på 9.365' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 22. maj 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
I/S Harerenden
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (7)
-
ILVA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.05.2018 -
SENG A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.11.2014 -
Sofaco Design ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.06.2021 -
Sengetid ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.02.2024 -
BOLIA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.09.2022 -
T. HANSEN GRUPPEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.05.2021 -
JYSK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.09.2023
Ejendomme (5)
Tidslinje (76)
-
Sengetid ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.02.2024
Registreringsdato: 26.02.2024 -
Sengetid ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.02.2024
Registreringsdato: 25.02.2024 -
Obton Scale Privatinvestor A/S (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 31.10.2023
Registreringsdato: 31.10.2023
Blå bog (fortsat)
Jan har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 44 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
10.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
27.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.10.2021 - 25.02.2024
Bestyrelsesmedlem
26.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Bøgh har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos JYSK A/S der præsenterede et overskud på 1.676.330' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem hos IDDESIGN A/S (Nu: ILVA A/S) der præsenterede et underskud på 213.778' DKK.
Jan har i alt siddet i bestyrelsen hos 34 forskellige selskaber (heraf 21 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 21 år 4 måneder fra 2001 til 2022 hos BOLIA A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 1.394.637' DKK (JYSK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 84.781' DKK (Sofaco Design ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 2.113.788' DKK (JYSK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 8.080' DKK (Obton Scale Privatinvestor A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Mette Brunsborg.