Hanne Jette Kammer Jensen
Erhvervsaktiv: | 9. jun. 1999 - 12. dec. 2023 |
Karrieren startede hos: | ARBEJDERBEVÆGELSENS PENSIONSKASSE (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Vestegnen HF & VUC S/I (6 år) |
Seed: 411692279
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Hanne Jette Kammer Jensen. Første gang Hanne var registreret som aktiv erhvervsdrivende ifølge E & S var tilbage i 1999 ved ARBEJDERBEVÆGELSENS PENSIONSKASSE i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Hanne Jette Kammer Jensen i 3 år 2 måneder, før fratrædelsen den 27. august 2002.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor pensionskasser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 27. august 2002.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
ARBEJDERBEVÆGELSENS PENSIONSKASSE (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.08.2002
Registreringsdato: 27.08.2002 -
ARBEJDERBEVÆGELSENS PENSIONSKASSE (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.06.1999
Registreringsdato: 09.06.1999
Blå bog (fortsat)
Hanne har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har i alt varet 9 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.11.2017 - 12.12.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
30.11.2017 - 17.02.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
09.06.1999 - 27.08.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Hanne' netværk er Camilla Winther Waring.