Jan Ole Høgfeldt Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1987 (37 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | SOL OG STRAND FERIEHUSUDLEJNING A/S (Direktør) |
Største overskud: | 26.990' DKK ASX 11154 ApS (Nu: SOL OG STRAND FERIEHUSUDLEJNING A/S) (2023) |
Største underskud: | -1.642' DKK INVEST ØST A/S (Nu: INVEST ØST ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 67.601' DKK ASX 11154 ApS (Nu: SOL OG STRAND FERIEHUSUDLEJNING A/S) (2015) |
Største gæld: | 148.407' DKK ASX 11154 ApS (Nu: SOL OG STRAND FERIEHUSUDLEJNING A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 218 årsværk hos ASX 11154 ApS (Nu: SOL OG STRAND FERIEHUSUDLEJNING A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af JAN-OLE KRISTENSEN HOLDING ApS (18 år 7 måneder) |
Seed: 1137451404
Karrieren i erhvervslivet startede i 1987 i SOL OG STRAND FERIEHUSUDLEJNING A/S (tidligere ASX 11154 ApS) i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Jan Ole Høgfeldt Kristensen i 7 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 10. oktober 1994.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor boliganvisning, ferieboligudlejning mv.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 26.990' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JAN-OLE KRISTENSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SUN RESIDENCE ApS
Via JAN-OLE KRISTENSEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
JAN-OLE KRISTENSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.01.2006 -
SUN RESIDENCE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
INVEST ØST A/S (Nu: INVEST ØST ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.06.2016
Registreringsdato: 06.06.2016 -
RINGKØBING HÅNDBOLD ApS (Nu: Ringkøbing Håndbold A/S)
Fratrådt som direktørDato: 02.04.2014
Registreringsdato: 02.04.2014 -
RINGKØBING HÅNDBOLD ApS (Nu: Ringkøbing Håndbold A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 01.08.2010
Registreringsdato: 01.08.2010
Blå bog (fortsat)
Jan har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
25.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør og Reel ejer
31.08.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
30.01.2006 - Stadig aktiv
Ejer
31.01.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
14.08.2006 - 06.06.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.08.2010 - 02.04.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Ole Høgfeldt Kristensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JAN-OLE KRISTENSEN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -1.911' DKK. Gennem holdingselskabet JAN-OLE KRISTENSEN HOLDING ApS har Jan derfor også andele i SUN RESIDENCE ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Jan Ole Høgfeldt Kristensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor RINGKØBING HÅNDBOLD ApS (Nu: Ringkøbing Håndbold A/S) kunne fremvise et overskud på 47' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor JAN-OLE KRISTENSEN HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 561' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 26.990' DKK (ASX 11154 ApS (Nu: SOL OG STRAND FERIEHUSUDLEJNING A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4' DKK (JAN-OLE KRISTENSEN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 31.724' DKK (ASX 11154 ApS (Nu: SOL OG STRAND FERIEHUSUDLEJNING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.911' DKK (JAN-OLE KRISTENSEN HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Boy Boysen.