Henrik Rømer Dich
Erhvervsaktiv siden: | 29. maj 2009 (15 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | WINGS OF BORNHOLM A/S (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af yab.dk (4 år) |
Seed: 2084857920
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2009 ved WINGS OF BORNHOLM A/S som Direktør. Rollen som Direktør havde Henrik Rømer Dich i 1 år 5 måneder, før fratrædelsen den 29. oktober 2010.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor ruteflyvning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. maj 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
yab.dk
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
yab.dk (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 24.08.2020
Registreringsdato: 24.08.2020 -
WINGS OF BORNHOLM A/S
Fratrådt som direktørDato: 29.10.2010
Registreringsdato: 29.10.2010 -
WINGS OF BORNHOLM A/S
Tilknyttet som direktørDato: 29.05.2009
Registreringsdato: 29.05.2009
Blå bog (fortsat)
Henrik har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 6 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
24.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
29.05.2009 - 29.10.2010
Ejerandel: Intet ejerskab