Martha Højgaard
Erhvervsaktiv siden: | 3. jun. 1980 (44 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | BST JYLLAND ARBEJDSMILJØRÅDGIVNING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 381' DKK Laurbjerg Hvidevareservice A/S (2021) |
Største underskud: | -290' DKK Laurbjerg Hvidevareservice A/S (2015) |
Største egenkapital: | 1.197' DKK Laurbjerg Hvidevareservice A/S (2019) |
Største gæld: | 835' DKK Laurbjerg Hvidevareservice A/S (2020) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Laurbjerg Hvidevareservice A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BST JYLLAND ARBEJDSMILJØRÅDGIVNING A/S (16 år 11 måneder) |
Seed: 509253063
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1980 ved BST JYLLAND ARBEJDSMILJØRÅDGIVNING A/S (tidligere KRONJYLLANDS BEDRIFTSSUNDHEDSCENTER AF 1980 ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Martha Højgaard i 16 år 11 måneder, før stoppet den 9. maj 1997.
Virksomhedens branche var dengang indenfor anden teknisk rådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 1. februar 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Martha Højgaard, Specialkonsulent.
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Laurbjerg Hvidevareservice A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.07.2024
Registreringsdato: 22.07.2024 -
Laurbjerg Hvidevareservice A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.04.2023
Registreringsdato: 21.04.2023 -
Martha Højgaard, Specialkonsulent. (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2022
Registreringsdato: 01.10.2022
Blå bog (fortsat)
Martha har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
21.04.2023 - 22.07.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.06.1980 - 09.05.1997
Ejerandel: Intet ejerskab
Martha har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 11 måneder fra 1980 til 1997 hos BST JYLLAND ARBEJDSMILJØRÅDGIVNING A/S.
En af de forbindelser som går igen i Martha' netværk er Per Kvorning.