Franz Cuculiza
Erhvervsaktiv siden: | 10. jun. 1994 (30 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | UPONOR A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.691' DKK AAGE VESTERGAARD LARSEN A/S (2021) |
Største underskud: | -9.116' DKK UPONOR A/S (2014) |
Største egenkapital: | 35.436' DKK AAGE VESTERGAARD LARSEN A/S (2023) |
Største gæld: | 66.601' DKK AAGE VESTERGAARD LARSEN A/S (2016) |
Flest årsværk: | 97 årsværk hos SALLING PLAST A/S (Nu: Selskabet af 4. september 2022 A/S) (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af UPONOR A/S (13 år 9 måneder) |
Seed: 1289959752
Erhvervskarrieren startede i 1994 i UPONOR A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Franz Cuculiza i 2 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 13. maj 1997.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1997 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 13. maj 1997.
Direktørposter (1)
-
AAGE VESTERGAARD LARSEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.02.2023
Repræsentant (1)
-
Europahus Mariagerfjord
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 26.08.2024 Ny
Bestyrelsesposter (2)
-
AAGE VESTERGAARD LARSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.02.2014 -
CEMTEC FONDEN
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.03.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (28)
-
Europahus Mariagerfjord
Tilknyttet som repræsentantDato: 26.08.2024
Registreringsdato: 26.08.2024 -
Political Festival of Europe (Nu: Europahus Mariagerfjord)
Fratrådt som repræsentantDato: 13.03.2023
Registreringsdato: 13.03.2023 -
Political Festival of Europe (Nu: Europahus Mariagerfjord)
Tilknyttet som repræsentantDato: 13.02.2023
Registreringsdato: 13.02.2023
Blå bog (fortsat)
Franz har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
04.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
12.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Repræsentant
13.02.2023 - 13.03.2023
Repræsentant
26.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
17.08.2012 - 31.05.2017
Bestyrelsesmedlem
25.02.2014 - Stadig aktiv
Direktør
01.06.2017 - 31.07.2021
Direktør
01.08.2021 - 07.02.2023
Direktør
08.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2019 - 13.09.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Franz Cuculiza har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i AAGE VESTERGAARD LARSEN A/S der præsenterede et overskud på 7.691' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i SALLING PLAST A/S (Nu: Selskabet af 4. september 2022 A/S) der præsenterede et underskud på 3.055' DKK.
Franz har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 9 måneder fra 1997 til 2011 hos UPONOR A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.080' DKK (AAGE VESTERGAARD LARSEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 35.436' DKK (AAGE VESTERGAARD LARSEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.067' DKK (WUPPI A/S).
En af de forbindelser som går igen i Franz' netværk er Palle Ladefoged Kristiansen.