Flemming Feddersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1989 (35 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | NNE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 360.599' DKK A/S PSE NR. 3367 (Nu: NNE A/S) (2023) |
Største underskud: | -191' DKK Straxfix.Technology ApS (2021) |
Største egenkapital: | 471.884' DKK A/S PSE NR. 3367 (Nu: NNE A/S) (2023) |
Største gæld: | 747.620' DKK A/S PSE NR. 3367 (Nu: NNE A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 1.072 årsværk hos A/S PSE NR. 3367 (Nu: NNE A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Flemsen Holding Aps (7 år 7 måneder) |
Seed: 244649462
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1989 ved NNE A/S (tidligere A/S PSE NR. 3367) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Flemming Feddersen i 5 år 10 måneder, før stoppet den 29. maj 1995.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 360.599' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Flemsen Holding Aps
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Straxfix.Technology ApS UNDER KONKURS
Via Flemsen Holding Aps -
Flemsen Holding NewCo ApS
Via Flemsen Holding Aps
Direktørposter (2)
-
Flemsen Holding Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2017 -
Flemsen Holding NewCo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.09.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
BA Invest 2019 NewCo ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.02.2024
Registreringsdato: 27.02.2024 -
Flemsen Holding NewCo ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.09.2020
Registreringsdato: 23.09.2020 -
3D-Invest A/S (Nu: BA Invest 2019 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.09.2020
Registreringsdato: 23.09.2020
Blå bog (fortsat)
Flemming har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
23.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.02.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
23.09.2020 - 27.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Bestyrelsesmedlem
05.12.2016 - 23.09.2020
Ejerandel: 10-14.99% -
Direktør
30.05.2018 - 09.08.2019
Ejer
31.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via Flemsen Holding Aps
Flemming Feddersen ejer desuden også holdingselskabet Flemsen Holding NewCo ApS (ejer lige nu 100%). Gennem holdingselskabet Flemsen Holding NewCo ApS ejes der også andele i og .
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Flemming Feddersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Flemsen Holding Aps kunne fremvise et overskud på 506' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Flemsen Holding Aps kunne fremvise et underskud på 138' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 360.599' DKK (A/S PSE NR. 3367 (Nu: NNE A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 138' DKK (Flemsen Holding Aps).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 471.884' DKK (A/S PSE NR. 3367 (Nu: NNE A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 74' DKK (Flemsen Holding NewCo ApS).
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Frode Lundsteen Hansen.