Jørgen Robert Glenthøj
Karrieren startede hos: | PFA Forum A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.858.309' DKK METROSELSKABET I/S (2022) |
Største underskud: | -190.209' DKK KOMBIT A/S (2019) |
Største egenkapital: | 1.696.707' DKK METROSELSKABET I/S (2023) |
Største gæld: | 46.849.412' DKK METROSELSKABET I/S (2020) |
Flest årsværk: | 332 årsværk hos METROSELSKABET I/S (2023) |
Seed: 929986457
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor for nu mange år siden hos PFA Forum A/S (tidligere FORUM, FREDERIKSBERG A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jørgen Robert Glenthøj i 62 år 5 måneder, før stoppet d. 11. juli 1994.
I dag arbejder virksomheden med udlejning af erhvervsejendomme. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 46.721' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JG Consult
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (3)
-
MAX FODGAARD FONDEN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.06.2010 -
MAX FODGAARD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.06.2010 -
Den Selvejende Institution Sophie Amalie Gården
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.01.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (20)
-
KOMBIT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2022
Registreringsdato: 31.05.2022 -
Den Selvejende Institution Sophie Amalie Gården
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.01.2022
Registreringsdato: 17.01.2022 -
JG Consult (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 79 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
17.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
12.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
15.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
01.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem
Jørgen Robert Glenthøj har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos FREDERIKSBERG ENERGI A/S (Nu: FREDERIKSBERG FORSYNING A/S) der præsenterede et overskud på 56.134' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos KOMBIT A/S der præsenterede et underskud på 190.209' DKK.
Jørgen har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 62 år 5 måneder fra 1932 til 1994 hos PFA Forum A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 283.944' DKK (METROSELSKABET I/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 178.248' DKK (KOMBIT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.696.707' DKK (METROSELSKABET I/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 24.605' DKK (FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Torben Heding Andersen.