Dennis Baboian-Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 28. maj 2010 (14 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | SELSKABET AF D. 28.05.2010 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.321' DKK FLEXONET A/S (Nu: Selskabet af 14 juni A/S) (2018-19) |
Største underskud: | -3.337' DKK A/S Dennis Nielsen (Nu: Anpartsselskab Dennis Nielsen) (2017) |
Største egenkapital: | 2.192' DKK Prodis ApS (2021-22) |
Største gæld: | 6.390' DKK Krone Ejendomme Mariager ApS (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Krone Ejendomme Mariager ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af NZT Global ApS (5 år 9 måneder) |
Seed: 1192674601
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2010 hos SELSKABET AF D. 28.05.2010 ApS (tidligere DN INVEST ApS) i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Dennis Baboian-Nielsen i 2 år 6 måneder, inden stoppet den 18. december 2012.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 6. marts 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Baboian Nielsen ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Baboian Nielsen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.05.2021
Tidslinje (69)
-
Dato: 12.04.2024
Registreringsdato: 12.04.2024 -
LIQUIDA TEC ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.01.2024
Registreringsdato: 16.01.2024 -
Baboian Nielsen ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.11.2023
Registreringsdato: 06.11.2023
Navnehistorik (2)
-
12.04.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 11.04.2024
Blå bog (fortsat)
Dennis har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
20.02.2022 - 31.05.2022
Reel ejer
20.02.2022 - 31.05.2022
Direktør
20.02.2022 - 08.09.2022
Direktør
10.10.2022 - 16.01.2024
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
20.02.2022 - 24.08.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
24.06.2017 - 11.04.2023
Direktør
18.04.2021 - 25.10.2022
Ejer
01.01.2022 - 11.04.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
24.06.2017 - 06.12.2017
Bestyrelsesmedlem og Direktør
24.06.2017 - 16.04.2019
Reel ejer
24.06.2017 - 31.05.2022
Ejer
07.12.2017 - 31.05.2022
Direktør
26.08.2021 - 08.09.2022
Direktør
10.10.2022 - 06.03.2023
Ejerandel: 100% -
Ejer
15.11.2022 - 21.11.2022
Reel ejer
18.11.2022 - 21.11.2022
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor ABO Group ApS landede et overskud på 1.182' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor A/S Dennis Nielsen (Nu: Anpartsselskab Dennis Nielsen) landede et underskud på 3.337' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Dennis' netværk er Soka AV Ltd..