Jan Ovesen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1988 (36 år) |
Karrieren startede hos: | GIROFINANS A/S (Direktør) |
Største overskud: | 419.339' DKK BANK DNB NORD A/S (Nu: DNB INVEST DENMARK A/S) (2016) |
Største underskud: | -67.926' DKK EUROGIRO A/S (2021) |
Største egenkapital: | 9.603.530' DKK BANK DNB NORD A/S (Nu: DNB INVEST DENMARK A/S) (2023) |
Største gæld: | 986.523' DKK BANK DNB NORD A/S (Nu: DNB INVEST DENMARK A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 46 årsværk hos KØBENHAVNS FONDSBØRS A/S (Nu: Nasdaq Copenhagen A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af INPAY A/S (11 år 5 måneder) |
Seed: 998121002
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1988 i GIROFINANS A/S (tidligere A/S PSE NR. 2765) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Jan Ovesen i 6 år 10 måneder, inden stoppet d. 20. juli 1995.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1996 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 11. december 1996.
Bestyrelsesposter (3)
-
INPAY A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.03.2013 -
Inpay Holding A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.11.2022 -
EUROGIRO A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.04.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (49)
-
Inpay Holding A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.11.2022
Registreringsdato: 17.11.2022 -
EUROGIRO A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.04.2019
Registreringsdato: 05.04.2019 -
INPAY A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.03.2013
Registreringsdato: 27.03.2013
Blå bog (fortsat)
Jan har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
17.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.03.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.02.2009 - 28.02.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.06.2008 - 04.12.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Ovesen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i INPAY A/S der præsenterede et overskud på 129.260' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i EUROGIRO A/S der præsenterede et underskud på 67.926' DKK.
Jan har i alt siddet i bestyrelsen hos 19 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 5 måneder fra 2013 til i dag hos INPAY A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 410.288' DKK (BANK DNB NORD A/S (Nu: DNB INVEST DENMARK A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 39.838' DKK (Inpay Holding A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.603.530' DKK (BANK DNB NORD A/S (Nu: DNB INVEST DENMARK A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -22.013' DKK (EUROGIRO A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Thomas Jul Pfeiffer.