Søren Kaare-Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1988 (36 år) |
Karrieren startede hos: | GIROFINANS A/S (Direktør) |
Største overskud: | 384.758' DKK Bikubenfonden (2021) |
Største underskud: | -17.139' DKK FONDEN ROSKILDE FESTIVAL (2020) |
Største egenkapital: | 1.778.781' DKK Bikubenfonden (2021) |
Største gæld: | 493.900' DKK Bikubenfonden (2023) |
Flest årsværk: | 89 årsværk hos ROSKILDE KULTURSERVICE A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af H.P. LORENTZENS STIFTELSE (12 år 3 måneder) |
Seed: 578070791
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1988 ved GIROFINANS A/S (tidligere A/S PSE NR. 2765) i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Søren Kaare-Andersen i 6 år 10 måneder, før fratrædelsen den 20. juli 1995.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1996 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 11. december 1996.
Direktørposter (1)
-
Bikubenfonden
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.04.2021
Bestyrelsesposter (7)
-
ENKOTEC A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 04.04.2014 -
ROSKILDE KULTURSERVICE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.04.2019 -
HØBBET A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.11.2012 -
Pensionskassen Arkitekter & Designere
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.04.2015 -
PENSIONSKASSEN FOR JORDBRUGSAKADEMIKERE OG DYRLÆGER
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.04.2015 -
H.P. LORENTZENS STIFTELSE
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.06.2012 -
BIFI A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.03.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (58)
-
SKITSE ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.02.2022
Registreringsdato: 08.02.2022 -
Bikubenfonden
Tilknyttet som direktørDato: 14.04.2021
Registreringsdato: 14.04.2021 -
Bikubenfonden
Fratrådt som direktørDato: 13.04.2021
Registreringsdato: 13.04.2021
Blå bog (fortsat)
Søren har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
06.05.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Søren Kaare-Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved BIFI A/S der præsenterede et overskud på 229.209' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved ROSKILDE KULTURSERVICE A/S der præsenterede et underskud på 6.411' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 23 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 3 måneder fra 2012 til i dag hos H.P. LORENTZENS STIFTELSE.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 242.932' DKK (KØBENHAVNS FONDSBØRS A/S (Nu: Nasdaq Copenhagen A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.830' DKK (HØBBET A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.759.326' DKK (Bikubenfonden).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.962' DKK (Fonden for Sociale Investeringer).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Sine Egede Eskesen.