Mads Nicolai Søeborg Sørensen
Karrieren startede hos: | SØRENSEN & KOFOED AKTIESELSKAB (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.280' DKK LINATEX A/S (2021-22) |
Største underskud: | -62.270' DKK S&K GROUP A/S (2017-18) |
Største egenkapital: | 70.503' DKK S&K GROUP A/S (2016-17) |
Største gæld: | 86.669' DKK SØEBORG INVEST A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 46 årsværk hos SØRENSEN & KOFOED AKTIESELSKAB (2021-22) |
Seed: 413045580
Det hele begyndte for mange år siden hos SØRENSEN & KOFOED AKTIESELSKAB i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Mads Nicolai Søeborg Sørensen i 54 år 2 måneder, inden stoppet den 8. februar 2024.
I dag opererer virksomheden indenfor engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 150' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SS INVEST ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SØEBORG INVEST A/S
Via SS INVEST ApS -
APROXI ApS
Via SØEBORG INVEST A/S
Direktørposter (3)
-
S&K GROUP A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.04.2024 -
SS INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.02.2024 -
APROXI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2022
Bestyrelsesposter (6)
-
S&K GROUP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.04.2024 -
B.S. SPECIALSLANGER A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 09.02.2024 -
LINATEX A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 09.02.2024 -
SØEBORG INVEST A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.04.1998 -
APROXI ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.07.2006 -
SØRENSEN & KOFOED AKTIESELSKAB
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 09.02.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (20)
-
S&K GROUP A/S
Tilknyttet som direktørDato: 02.04.2024
Registreringsdato: 02.04.2024 -
S&K GROUP A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.04.2024
Registreringsdato: 02.04.2024 -
FSS INVEST A/S (Nu: S&K GROUP A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2024
Registreringsdato: 01.04.2024
Blå bog (fortsat)
Mads har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 54 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.03.2020 - Stadig aktiv
Direktør
09.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem
14.07.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.03.2020 - Stadig aktiv
Direktør
01.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem
30.04.1998 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem
29.12.2000 - 01.04.2024
Bestyrelsesmedlem og Direktør
02.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.11.2005 - 08.02.2024
Bestyrelsesmedlem
09.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Mads Nicolai Søeborg Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SS INVEST ApS (ejer pt. 40%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -104' DKK. Gennem sit holdingselskab SS INVEST ApS har Mads dermed også andele i SØEBORG INVEST A/S (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Mads Nicolai Søeborg Sørensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Mads Nicolai Søeborg Sørensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos LINATEX A/S der præsenterede et overskud på 8.280' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem hos S&K GROUP A/S der præsenterede et underskud på 62.270' DKK.
Mads har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 54 år 2 måneder fra 1969 til 2024 hos SØRENSEN & KOFOED AKTIESELSKAB.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 3.718' DKK (B.S. SPECIALSLANGER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 28.876' DKK (S&K GROUP A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 7.624' DKK (B.S. SPECIALSLANGER A/S).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Flemming Søeborg Sørensen.